15. juniOverskudd på DKK 40.338 Johns Taxi ApSJohns Taxi ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Licht Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2023Overskudd på DKK 49.036 Johns Taxi ApSJohns Taxi ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Licht Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2022Overskudd på DKK 73.365 Johns Taxi ApSJohns Taxi ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Licht Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 37.272 Johns Taxi ApSJohns Taxi ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John Licht Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2020Overskudd på DKK 32.591 Johns Taxi ApSJohns Taxi ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. februar 2019 til 31. desember 2019. John Licht Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juli 2019Ny selskapsform AnpartsselskabJohns Taxi ApSMettes Taxi & Bustrafik II IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Johns Taxi ApS. John Licht Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2019John Licht Andersen blir med i ledelsenMettes Taxi & Bustrafik II IVSJohn Licht Andersen erstatter Anne Hessellund Faber i ledelsen for Mettes Taxi & Bustrafik II IVS etter en periode på 4 måneder.Se mere
3. juli 2019Endring i eierkretsenMettes Taxi & Bustrafik II IVSJohn Licht Andersen registrert som reell eier av Mettes Taxi & Bustrafik II IVS.Se mere
3. juli 2019AdresseendringMettes Taxi & Bustrafik II IVSMettes Taxi & Bustrafik II IVS flytter fra Ringe til Odense NØ. John Licht Andersen er medlem af ledelsen.Se mere