1. oktoberAdresseendringGRØNBECH & SØNNER A/SGRØNBECH & SØNNER A/S flytter fra København SV til Skovlunde. John Mathiesen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. augustTorben Hammer blir med i ledelsenG&S Ejendomme ApSTorben Hammer blir med i ledelsen for G&S Ejendomme ApS. John Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
9. august · metal-supply.dkSommerens rokader del 1: Nye ansigter hos Bila, Carsoe, Dot..John Mathiesen er udnævnt som bestyrelsesformand hos Dan Smedien A/S i stedet for Sven Gert Hougaard. Les artikkel
9. august · licitationen.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 32John Mathiesen er udnævnt som bestyrelsesformand hos Lesanco ApS i stedet for Sven Gert Hougaard. Les artikkel
4. juliAdresseendringG&S Ejendomme ApSG&S Ejendomme ApS flytter fra Hellerup til København SV. John Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli · metal-supply.dk200 år gammel familie-virksomhed på opkøbFra venstre ses Simon Chris Christensen, divisionschef for Stål & Metal hos Grønbech, John Mathiesen, administrerende direktør hos Grønbech, og Torben Hammer, administrerende direktør i Lesanco og Dan Smedien. Les artikkel
27. juniJohn Mathiesen blir med i styretLESANCO ApSJohn Mathiesen blir med i styret for LESANCO ApS.Se mere
27. juniJohn Mathiesen blir med i styretDAN SMEDIEN A/SJohn Mathiesen blir med i styret for DAN SMEDIEN A/S.Se mere
27. juniJohn Mathiesen blir med i ledelsenG&S Ejendomme ApSJohn Mathiesen blir med i ledelsen for G&S Ejendomme ApS.Se mere
27. juniEndring i eierkretsenDAN SMEDIEN A/S5 personer endrer deres reelle eierskab av DAN SMEDIEN A/S. John Mathiesen er styreleder.Se mere
27. juniEndring i eierkretsenLESANCO ApS5 personer endrer deres reelle eierskab av LESANCO ApS. John Mathiesen er styreleder.Se mere
27. juniEndring i eierkretsenG&S Ejendomme ApS5 personer endrer deres reelle eierskab av G&S Ejendomme ApS. John Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniNytt navn: G&S Ejendomme ApSAlreth Ejendomme ApSAlreth Ejendomme ApS skifter navn til G&S Ejendomme ApS. John Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 14 mio.GRØNBECH & SØNNER A/SGRØNBECH & SØNNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Mathiesen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. aprilHenrik Løbger blir med i styretGrønbech Water Solutions A/SHenrik Løbger erstatter Jakob Grydholt Jørgensen i styret for Grønbech Water Solutions A/S etter en periode på 2 år. John Mathiesen er fortsatt styreleder.Se mere
7. aprilJohan Blach Petersen forlater styretPOUL JOHANSEN MASKINER A/SJohan Blach Petersen forlater styret for POUL JOHANSEN MASKINER A/S etter en periode på 3 år. John Mathiesen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. aprilUnderskudd på DKK 311.365 Grønbech Water Solutions A/SGrønbech Water Solutions A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Mathiesen er styreleder.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 48 mio.POUL JOHANSEN MASKINER A/SPOUL JOHANSEN MASKINER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. John Mathiesen er medlem av styret.Se mere
1. november 2023Ole Pedersen Johnsen blir med i ledelsenGrønbech Water Solutions A/SOle Pedersen Johnsen erstatter Jakob Grydholt Jørgensen i ledelsen for Grønbech Water Solutions A/S etter en periode på 1 år. John Mathiesen er styreleder.Se mere
1. november 2023AdresseendringGrønbech Water Solutions A/SGrønbech Water Solutions A/S flytter fra København SV til Vejle. John Mathiesen er styreleder.Se mere