19. august 2009Sighvatur Bjarnason blir med i ledelsenCIMBRIC FISKEKONSERVES A/SSighvatur Bjarnason erstatter John Møller Gerlach i ledelsen for CIMBRIC FISKEKONSERVES A/S etter en periode på 3 år.Se mere
18. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortCIMBRIC FISKEKONSERVES A/SCIMBRIC FISKEKONSERVES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. John Møller Gerlach er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortCIMBRIC FISKEKONSERVES A/SCIMBRIC FISKEKONSERVES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. John Møller Gerlach er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2008Eirikur Sigurdsson blir med i styretCIMBRIC FISKEKONSERVES A/SEirikur Sigurdsson erstatter John Møller Gerlach i styret for CIMBRIC FISKEKONSERVES A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: PakkerierCIMBRIC FISKEKONSERVES A/STidligere bransje: Pakkerier mv. John Møller Gerlach er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortCIMBRIC FISKEKONSERVES A/SCIMBRIC FISKEKONSERVES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 31. desember 2006. John Møller Gerlach er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2007John Møller Gerlach blir med i styretCIMBRIC FISKEKONSERVES A/SJohn Møller Gerlach erstatter Gústaf Daníelsson i styret for CIMBRIC FISKEKONSERVES A/S etter en periode på 2 år.Se mere
7. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortCIMBRIC FISKEKONSERVES A/SCIMBRIC FISKEKONSERVES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. John Møller Gerlach er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2007John Møller Gerlach blir med i ledelsenCIMBRIC FISKEKONSERVES A/SJohn Møller Gerlach erstatter Gústaf Daníelsson i ledelsen for CIMBRIC FISKEKONSERVES A/S etter en periode på 1 år.Se mere