27. juniOverskudd på DKK 15.000 STÆREMOSEN 56 ApSSTÆREMOSEN 56 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Orloff er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 408.147 TANDLÆGE JOHN ORLOFF Holding ApSTANDLÆGE JOHN ORLOFF Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Orloff er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Overskudd på DKK 8.525 STÆREMOSEN 56 ApSSTÆREMOSEN 56 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Orloff er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 2,0 mio.TANDLÆGE JOHN ORLOFF Holding ApSTANDLÆGE JOHN ORLOFF Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Orloff er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2022AdresseendringSTÆREMOSEN 56 ApSSTÆREMOSEN 56 ApS flytter til ny adresse i Kongens Lyngby. John Orloff er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2022Endring i eierkretsenSTÆREMOSEN 56 ApSJohn Orloff øker sitt reelle eierskap av STÆREMOSEN 56 ApS.Se mere
5. oktober 2022AdresseendringTANDLÆGE JOHN ORLOFF Holding ApSTANDLÆGE JOHN ORLOFF Holding ApS flytter til ny adresse i Kongens Lyngby. John Orloff er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2022Adam Gade Ellesøe blir med i ledelsenTandlægeselskabet Hausergaarden I/SAdam Gade Ellesøe erstatter John Orloff i ledelsen for Tandlægeselskabet Hausergaarden I/S etter en periode på 6 år.Se mere
1. september 2022Endring i eierkretsenTandlægeselskabet Hausergaarden I/SJohn Orloff er ikke lenger registrert som reell eier av Tandlægeselskabet Hausergaarden I/S.Se mere
11. juli 2022Overskudd på DKK 0 STÆREMOSEN 56 ApSSTÆREMOSEN 56 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Orloff er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 3,3 mio.HAUSERGAARDEN I/SHAUSERGAARDEN I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Orloff er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 824.023 TANDLÆGE JOHN ORLOFF Holding ApSTANDLÆGE JOHN ORLOFF Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Orloff er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2021Underskudd på DKK 6.250 STÆREMOSEN 56 ApSSTÆREMOSEN 56 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John Orloff er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2021John Orloff forlater ledelsenJOHN ORLOFF HOLDING ApSJohn Orloff forlater ledelsen for JOHN ORLOFF HOLDING ApS etter en periode på 16 år.Se mere
9. juli 2021Endring i eierkretsenJOHN ORLOFF HOLDING ApSJohn Orloff er ikke lenger registrert som reell eier av JOHN ORLOFF HOLDING ApS.Se mere
5. juli 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.TANDLÆGE JOHN ORLOFF Holding ApSTANDLÆGE JOHN ORLOFF Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John Orloff er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 4,2 mio.HAUSERGAARDEN I/SHAUSERGAARDEN I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John Orloff er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2021Jan Gotthilf Møller forlater ledelsenSTÆREMOSEN 56 ApSJan Gotthilf Møller forlater ledelsen for STÆREMOSEN 56 ApS etter en periode på 13 år. John Orloff er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2020Underskudd på DKK 8.750 STÆREMOSEN 56 ApSSTÆREMOSEN 56 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. John Orloff er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2020Overskudd på DKK 677.992 JOHN ORLOFF HOLDING ApSJOHN ORLOFF HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. John Orloff er medlem af ledelsen.Se mere