13. desember 2022John Pedersen forlater ledelsenMALERMESTER JOHN PEDERSEN ApSJohn Pedersen forlater ledelsen for MALERMESTER JOHN PEDERSEN ApS etter en periode på 8 år.Se mere
18. november 2021Underskudd på DKK 186.669 MALERMESTER JOHN PEDERSEN ApSMALERMESTER JOHN PEDERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. John Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2020Underskudd på DKK 272.821 MALERMESTER JOHN PEDERSEN ApSMALERMESTER JOHN PEDERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. John Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2019Underskudd på DKK 170.690 MALERMESTER JOHN PEDERSEN ApSMALERMESTER JOHN PEDERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. John Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2019AdresseendringMALERMESTER JOHN PEDERSEN ApSMALERMESTER JOHN PEDERSEN ApS flytter til ny adresse i Nørresundby. John Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2018Underskudd på DKK 236.369 MALERMESTER JOHN PEDERSEN ApSMALERMESTER JOHN PEDERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. John Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2017AdresseendringMALERMESTER JOHN PEDERSEN ApSMALERMESTER JOHN PEDERSEN ApS flytter til ny adresse i Nørresundby. John Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2017Underskudd på DKK 33.453 MALERMESTER JOHN PEDERSEN ApSMALERMESTER JOHN PEDERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. John Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2016Overskudd på DKK 10.604 MALERMESTER JOHN PEDERSEN ApSMALERMESTER JOHN PEDERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. John Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2015Underskudd på DKK 73.137 MALERMESTER JOHN PEDERSEN ApSMALERMESTER JOHN PEDERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. John Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2014Overskudd på DKK 29.513 MALERMESTER JOHN PEDERSEN ApSMALERMESTER JOHN PEDERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. John Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2014John Pedersen blir med i ledelsenMALERMESTER JOHN PEDERSEN ApSJohn Pedersen erstatter Palle Bjørnstrup i ledelsen for MALERMESTER JOHN PEDERSEN ApS etter en periode på 4 år.Se mere