16. august 2011John Peter Bach forlater ledelsenFREDHOLD ApSJohn Peter Bach forlater ledelsen for FREDHOLD ApS etter en periode på 7 år.Se mere
28. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortFREDHOLD ApSFREDHOLD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. John Peter Bach er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2011Endring i eierkretsenFREDHOLD ApSMichael Bach registrert som reell eier av FREDHOLD ApS. John Peter Bach er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2010AdresseendringFREDHOLD ApSFREDHOLD ApS flytter til ny adresse i Fredensborg. John Peter Bach er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortFREDHOLD ApSFREDHOLD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. John Peter Bach er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortFREDHOLD ApSFREDHOLD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. John Peter Bach er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2008Nytt navn: FREDHOLD ApSFREDBO ApSFREDBO ApS skifter navn til FREDHOLD ApS. John Peter Bach er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortFREDBO ApSFREDBO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. John Peter Bach er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortFREDBO ApSFREDBO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. John Peter Bach er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortFREDBO ApSFREDBO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. John Peter Bach er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortFREDBO ApSFREDBO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. John Peter Bach er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2005AdresseendringFREDBO ApSFREDBO ApS flytter til ny adresse i Fredensborg. John Peter Bach er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2005John Peter Bach blir med i ledelsenFREDBO ApSJohn Peter Bach blir med i ledelsen for FREDBO ApS.Se mere