31. mars 1998John Qvist forlater ledelsenH. REIMAR NIELSEN A/SJohn Qvist forlater ledelsen for H. REIMAR NIELSEN A/S etter en periode på 6 år.Se mere
12. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortH. REIMAR NIELSEN A/SH. REIMAR NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. John Qvist er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 1997Gert Kristiansen blir med i styretH. REIMAR NIELSEN A/SGert Kristiansen blir med i styret for H. REIMAR NIELSEN A/S. John Qvist er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortH. REIMAR NIELSEN A/SH. REIMAR NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. John Qvist er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 1991StiftelseH. REIMAR NIELSEN A/SH. REIMAR NIELSEN A/S stiftes i bransjen engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. John Qvist er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 1991John Qvist forlater ledelsenH. REIMAR NIELSEN A/SJohn Qvist forlater ledelsen for H. REIMAR NIELSEN A/S etter en periode på 11 år.Se mere
12. mai 1989Mogens Bonfils forlater ledelsenH. REIMAR NIELSEN A/SMogens Bonfils forlater ledelsen for H. REIMAR NIELSEN A/S etter en periode på 8 år. John Qvist er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 1987Hans Reimar Nielsen forlater ledelsenH. REIMAR NIELSEN A/SHans Reimar Nielsen forlater ledelsen for H. REIMAR NIELSEN A/S etter en periode på 7 år. John Qvist er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 1980StiftelseH. REIMAR NIELSEN A/SH. REIMAR NIELSEN A/S stiftes i 1980. John Qvist er medlem af ledelsen.Se mere