7. mars 2008Johnny Bovien forlater styretK/S SINDAL 2002Johnny Bovien forlater styret for K/S SINDAL 2002 etter en periode på 2 år.Se mere
10. juli 2007AdresseendringK/S SINDAL 2002K/S SINDAL 2002 flytter fra Jerslev J til Brønderslev. Johnny Bovien er medlem av styret.Se mere
4. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortK/S SINDAL 2002K/S SINDAL 2002 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Johnny Bovien er medlem av styret.Se mere
30. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortK/S SINDAL 2002K/S SINDAL 2002 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Johnny Bovien er medlem av styret.Se mere
29. desember 2005Johnny Bovien blir med i styretK/S SINDAL 2002Johnny Bovien blir med i styret for K/S SINDAL 2002.Se mere
29. desember 2005AdresseendringK/S SINDAL 2002K/S SINDAL 2002 flytter fra Køge til Jerslev J. Johnny Bovien er medlem av styret.Se mere
20. juli 2004Johnny Bovien forlater ledelsenMAC SKYLINE ApSJohnny Bovien forlater ledelsen for MAC SKYLINE ApS etter en periode på 4 år.Se mere
1. mars 2004Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMAC SKYLINE ApSTidligere status: Normal. Johnny Bovien er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortMAC SKYLINE ApSMAC SKYLINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Johnny Bovien er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med softwareMAC SKYLINE ApSTidligere bransje: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Johnny Bovien er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2002AdresseendringMAC SKYLINE ApSMAC SKYLINE ApS flytter fra Frederiksberg C til Greve. Johnny Bovien er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortMAC SKYLINE ApSMAC SKYLINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2001. Johnny Bovien er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2000Johnny Bovien blir med i ledelsenMAC SKYLINE ApSJohnny Bovien blir med i ledelsen for MAC SKYLINE ApS.Se mere
26. januar 2000AdresseendringMAC SKYLINE ApSMAC SKYLINE ApS flytter fra København K til Frederiksberg C. Johnny Bovien er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2000Nytt navn: MAC SKYLINE ApSSCSK 5004 ApSSCSK 5004 ApS skifter navn til MAC SKYLINE ApS. Johnny Bovien er medlem af ledelsen.Se mere