KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Johnny Dalboe er medlem av styret.
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Johnny Dalboe er medlem av styret.
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS
Lars Verner Christensen erstatter Allan Rømer som adm. direktør i KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS. Johnny Dalboe er medlem av styret.
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Johnny Dalboe er medlem av styret.
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Johnny Dalboe er medlem av styret.
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS
Svend Ejnar Hansen forlater styret for KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS etter en periode på 11 år. Johnny Dalboe er fortsatt styremedlem.
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Johnny Dalboe er medlem av styret.
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Johnny Dalboe er medlem av styret.
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Johnny Dalboe er medlem av styret.
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Johnny Dalboe er medlem av styret.
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Johnny Dalboe er medlem av styret.
KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS
Svend Ejnar Hansen forlater ledelsen for KOMMISSIONÆRERNE CARLO NIELSEN OG SVEND HANSEN ApS etter en periode på 30 år. Johnny Dalboe er medlem av styret.