2. maiOverskudd på DKK 5,7 mio.GEV AMBAGEV AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johnny Hansen er nestleder i styret.Se mere
23. aprilOverskudd på DKK 0 GEV Vand A/SGEV Vand A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johnny Hansen er nestleder i styret.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 4,8 mio.GEV Holding A/SGEV Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johnny Hansen er nestleder i styret.Se mere
19. aprilRegnskap for 2023 omgjortGEV VARME A/SGEV VARME A/S gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johnny Hansen er nestleder i styret.Se mere
19. aprilUnderskudd på DKK 282.795 GEV Køling & Komfort A/SGEV Køling & Komfort A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johnny Hansen er nestleder i styret.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 2,7 mio.GEV FIBERNET A/SGEV FIBERNET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johnny Hansen er nestleder i styret.Se mere
26. mars · energy-supply.dkNavnenyt fra Better Energy, Cowi, NK-ForsyningMads Søbye Helbo og Anders Rømer Holm er indtrådt i bestyrelsen hos GEV Elnet A/S i stedet for Jens Elkjær-Larsen, Johnny Hansen, Jørgen Kristensen og Gert Schønning. Les artikkel
19. marsJohnny Hansen forlater styretGEV Elnet A/SJohnny Hansen forlater styret for GEV Elnet A/S etter en periode på 20 år.Se mere
19. januar · energy-supply.dkUgens rokader: Nyt fra Floating Power Plant, KK-Group og ZeanetJohnny Hansen er udnævnt som næstformand for bestyrelsen i stedet for Knud Hoff Lauridsen, som er indtrådt som bestyrelsesmedlem hos GEV Holding A/S, GEV Varme A/S, GEV Fibernet A/S, GEV Køling & Komfort A/S og GEV Vand A/S. Les artikkel
19. desember 2023Johnny Hansen blir med i styretGEV FIBERNET A/SJohnny Hansen blir med i styret for GEV FIBERNET A/S.Se mere
19. desember 2023Johnny Hansen blir med i styretGEV AMBAJohnny Hansen blir med i styret for GEV AMBA.Se mere
19. desember 2023Johnny Hansen blir med i styretCleanLab Grindsted A/SJohnny Hansen blir med i styret for CleanLab Grindsted A/S.Se mere
19. desember 2023Johnny Hansen blir med i styretGEV VARME A/SJohnny Hansen blir med i styret for GEV VARME A/S.Se mere
19. desember 2023Johnny Hansen blir med i styretGEV Holding A/SJohnny Hansen blir med i styret for GEV Holding A/S.Se mere
19. desember 2023Johnny Hansen blir med i styretGEV Vand A/SJohnny Hansen blir med i styret for GEV Vand A/S.Se mere
19. desember 2023Johnny Hansen blir med i styretGEV Køling & Komfort A/SJohnny Hansen blir med i styret for GEV Køling & Komfort A/S.Se mere
28. november 2023Nye navn i styretGEV Elnet A/S2 nye medlemmer blir med i styret for GEV Elnet A/S. Johnny Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. oktober 2023Overskudd på DKK 22.928 Kontorbutikken.dk ApSKontorbutikken.dk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Johnny Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2023Jonas Paaske Pedersen blir med i styretFONDEN MAGIONJonas Paaske Pedersen erstatter Johnny Hansen i styret for FONDEN MAGION etter en periode på 10 år.Se mere
8. mai 2023Overskudd på DKK 338.203 FONDEN MAGIONFONDEN MAGION offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Johnny Hansen er medlem av styret.Se mere