23. mai 2016Johnny Malgaard Christensen forlater ledelsenSPAR HALVRIMMEN ApSJohnny Malgaard Christensen forlater ledelsen for SPAR HALVRIMMEN ApS etter en periode på 6 år.Se mere
27. november 2015Endring i eierkretsenSPAR HALVRIMMEN ApSStefan Malgaard Christensen registrert som reell eier av SPAR HALVRIMMEN ApS. Johnny Malgaard Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2015Overskudd på DKK 262.606 SPAR HALVRIMMEN ApSSPAR HALVRIMMEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Johnny Malgaard Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2014Overskudd på DKK 312.299 SPAR HALVRIMMEN ApSSPAR HALVRIMMEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Johnny Malgaard Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2013Overskudd på DKK 175.782 SPAR HALVRIMMEN ApSSPAR HALVRIMMEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Johnny Malgaard Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSPAR HALVRIMMEN ApSSPAR HALVRIMMEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. september 2010 til 31. desember 2011. Johnny Malgaard Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2010Ny bransje: Købmænd og døgnkioskerSPAR HALVRIMMEN ApSTidligere bransje: Uoplyst. Johnny Malgaard Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2010StiftelseSPAR HALVRIMMEN ApSSPAR HALVRIMMEN ApS stiftes i bransjen uoplyst. Johnny Malgaard Christensen er medlem af ledelsen.Se mere