19. juniOtto Frederik Spliid blir med i styretFirst Lease A/SOtto Frederik Spliid blir med i styret for First Lease A/S. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juniOverskudd på DKK 8,1 mio.First Lease A/SFirst Lease A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. maiCarsten Abel blir med i styretFirst Lease A/SCarsten Abel erstatter Lars Taarn Pedersen i styret for First Lease A/S etter en periode på 7 år. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2023AdresseendringFirst Lease A/SFirst Lease A/S flytter fra Glostrup til Albertslund. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2023Overskudd på DKK 8,8 mio.First Lease A/SFirst Lease A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2023Overskudd på DKK 810.525 JTAS Invest ApSJTAS Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Jesper Ratza Hansen forlater styretFirst Lease A/SJesper Ratza Hansen forlater styret for First Lease A/S etter en periode på 3 år. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2022Jesper Wang Hansen forlater styretFirst Lease A/SJesper Wang Hansen forlater styret for First Lease A/S etter en periode på 5 år. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2022Overskudd på DKK 811.661 JTAS Invest ApSJTAS Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2022Overskudd på DKK 8,7 mio.First Lease A/SFirst Lease A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2022Henrik Rohmann-Sønderby blir med i styretFirst Lease A/SHenrik Rohmann-Sønderby blir med i styret for First Lease A/S. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar 2022Jesper Vindfeld Nielsen forlater ledelsenFirst Lease A/SJesper Vindfeld Nielsen forlater ledelsen for First Lease A/S etter en periode på 4 år. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2021Anders Kamp Jensen blir med i styretFirst Lease A/SAnders Kamp Jensen blir med i styret for First Lease A/S. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2021Overskudd på DKK 6,3 mio.First Lease A/SFirst Lease A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2021Overskudd på DKK 583.903 JTAS Invest ApSJTAS Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.JTAS Invest ApSTidligere bransje: Uoplyst. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2020Jens Prytz Sørensen forlater styretFirst Lease A/SJens Prytz Sørensen forlater styret for First Lease A/S etter en periode på 3 år. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2020Overskudd på DKK 521.395 JTAS Invest ApSJTAS Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2020Overskudd på DKK 5,8 mio.First Lease A/SFirst Lease A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2019Jesper Ratza Hansen blir med i styretFirst Lease A/SJesper Ratza Hansen blir med i styret for First Lease A/S. Johnny Nederskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere