17. juni 1997Johnny Sven Cliff Nielsen forlater styretDEFA A/SJohnny Sven Cliff Nielsen forlater styret for DEFA A/S etter en periode på 9 år.Se mere
19. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortDEFA A/SDEFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Johnny Sven Cliff Nielsen er medlem av styret.Se mere
15. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortDEFA A/SDEFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Johnny Sven Cliff Nielsen er medlem av styret.Se mere
26. juli 1995Anton Bernt Johan Hundtofte forlater styretDEFA A/SAnton Bernt Johan Hundtofte forlater styret for DEFA A/S etter en periode på 7 år. Johnny Sven Cliff Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juli 1995Lise Norstrand forlater ledelsenDEFA A/SLise Norstrand forlater ledelsen for DEFA A/S etter en periode på 7 år. Johnny Sven Cliff Nielsen er medlem av styret.Se mere
2. juni 1995Poul Henning Thornberg blir med i styretDEFA A/SPoul Henning Thornberg blir med i styret for DEFA A/S. Johnny Sven Cliff Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 1994Palle Ulstrup blir med i ledelsenDEFA A/SPalle Ulstrup blir med i ledelsen for DEFA A/S. Johnny Sven Cliff Nielsen er medlem av styret.Se mere
5. desember 1990Palle Mose forlater ledelsenDEFA A/SPalle Mose forlater ledelsen for DEFA A/S etter en periode på 2 år. Johnny Sven Cliff Nielsen er medlem av styret.Se mere
21. desember 1989Flere forlater styretDEFA A/S3 medlemmer forlater styret for DEFA A/S. Johnny Sven Cliff Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. desember 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenDEFA A/SPer Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for DEFA A/S etter en periode på 1 år. Johnny Sven Cliff Nielsen er medlem av styret.Se mere
20. desember 1988Nytt navn: DEFA A/SA/S PSE 10 NR. 1506A/S PSE 10 NR. 1506 skifter navn til DEFA A/S. Johnny Sven Cliff Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. august 1988StiftelseA/S PSE 10 NR. 1506A/S PSE 10 NR. 1506 stiftes i bransjen anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed. Johnny Sven Cliff Nielsen er medlem av styret.Se mere