24. juni 2013Johnny Svend Larsen forlater ledelsenBØRKOP BLIKKENSLAGERFORRETNING ApSJohnny Svend Larsen forlater ledelsen for BØRKOP BLIKKENSLAGERFORRETNING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
30. juli 2011Johnny Svend Larsen forlater ledelsenBØRKOP BLIK & VVS ApSJohnny Svend Larsen forlater ledelsen for BØRKOP BLIK & VVS ApS etter en periode på 1 år.Se mere
30. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortBØRKOP BLIK & VVS ApSBØRKOP BLIK & VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. juni 2010 til 31. desember 2010. Johnny Svend Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2011Johnny Svend Larsen forlater ledelsenJOHNNY LARSEN HOLDING ApSJohnny Svend Larsen forlater ledelsen for JOHNNY LARSEN HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
10. mai 2011AdresseendringBØRKOP BLIK & VVS ApSBØRKOP BLIK & VVS ApS flytter fra Børkop til Vejle. Johnny Svend Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2011Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGJOHNNY LARSEN HOLDING ApSTidligere status: Normal. Johnny Svend Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2010Ny bransje: Vvs- og blikkenslagerforretningerBØRKOP BLIK & VVS ApSTidligere bransje: Uoplyst. Johnny Svend Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2010Ny status UNDER KONKURSBØRKOP BLIKKENSLAGERFORRETNING ApSTidligere status: Normal. Johnny Svend Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2010StiftelseBØRKOP BLIK & VVS ApSBØRKOP BLIK & VVS ApS stiftes i bransjen uoplyst. Johnny Svend Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortBØRKOP BLIKKENSLAGERFORRETNING ApSBØRKOP BLIKKENSLAGERFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2008 til 30. september 2009. Johnny Svend Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortJOHNNY LARSEN HOLDING ApSJOHNNY LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2008 til 30. september 2009. Johnny Svend Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2008StiftelseJOHNNY LARSEN HOLDING ApSJOHNNY LARSEN HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Johnny Svend Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2008StiftelseBØRKOP BLIKKENSLAGERFORRETNING ApSBØRKOP BLIKKENSLAGERFORRETNING ApS stiftes i bransjen vvs- og blikkenslagerforretninger. Johnny Svend Larsen er medlem af ledelsen.Se mere