5. mars 2010Jon Jensen forlater styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERJon Jensen forlater styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER etter en periode på 4 år.Se mere
7. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortFONDEN HOU SØSPORTSCENTERFONDEN HOU SØSPORTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jon Jensen er medlem av styret.Se mere
9. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortFONDEN HOU SØSPORTSCENTERFONDEN HOU SØSPORTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jon Jensen er medlem av styret.Se mere
1. april 2008Louis Bruun Rolander blir med i styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERLouis Bruun Rolander blir med i styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER. Jon Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Reparation og vedligeholdelse af skibe og bådeFONDEN HOU SØSPORTSCENTERTidligere bransje: Bygning og reparation af både. Jon Jensen er medlem av styret.Se mere
7. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortFONDEN HOU SØSPORTSCENTERFONDEN HOU SØSPORTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jon Jensen er medlem av styret.Se mere
9. mars 2007Bernt Peter Kjær forlater styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERBernt Peter Kjær forlater styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER etter en periode på 13 år. Jon Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortFONDEN HOU SØSPORTSCENTERFONDEN HOU SØSPORTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jon Jensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2006Jon Jensen blir med i styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERJon Jensen blir med i styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER.Se mere