20. desember 2004Jon Palmason forlater styretSPC HOLDINGS A/SJon Palmason forlater styret for SPC HOLDINGS A/S etter en periode på 4 år.Se mere
3. november 2004Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSPC HOLDINGS A/STidligere status: Normal. Jon Palmason er medlem av styret.Se mere
15. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortSPC HOLDINGS A/SSPC HOLDINGS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jon Palmason er medlem av styret.Se mere
7. juni 2004Skuli Thorvaldsson forlater styretSPC HOLDINGS A/SSkuli Thorvaldsson forlater styret for SPC HOLDINGS A/S etter en periode på 3 måneder. Jon Palmason er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mars 2004Erstatning i styretSPC HOLDINGS A/S3 endringer i styret for SPC HOLDINGS A/S. Jon Palmason er fortsatt styremedlem.Se mere
24. september 2003Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberSPC HOLDINGS A/STidligere bransje: Finansielle holdingselskaber. Jon Palmason er medlem av styret.Se mere
8. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortSPC HOLDINGS A/SSPC HOLDINGS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jon Palmason er medlem av styret.Se mere
1. august 2002Thorarinn Hjörtur Ævarsson blir med i ledelsenSPC HOLDINGS A/SThorarinn Hjörtur Ævarsson erstatter Birgir Thor Bieltvedt i ledelsen for SPC HOLDINGS A/S etter en periode på 2 år. Jon Palmason er medlem av styret.Se mere
28. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortSPC HOLDINGS A/SSPC HOLDINGS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jon Palmason er medlem av styret.Se mere
26. juni 2002Jon Palmason forlater styretTHE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/SJon Palmason forlater styret for THE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/S etter en periode på 6 år.Se mere
13. mars 2002Claus Lindholm-Olsen forlater styretTHE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/SClaus Lindholm-Olsen forlater styret for THE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/S etter en periode på 1 år. Jon Palmason er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mars 2002Claus Lindholm-Olsen forlater styretSPC HOLDINGS A/SClaus Lindholm-Olsen forlater styret for SPC HOLDINGS A/S etter en periode på 2 år. Jon Palmason er fortsatt styremedlem.Se mere
10. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortTHE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/STHE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jon Palmason er medlem av styret.Se mere
10. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortSPC HOLDINGS A/SSPC HOLDINGS A/S offentliggjør regnskap for perioden 24. juni 2000 til 31. desember 2000. Jon Palmason er medlem av styret.Se mere
8. februar 2001Erstatning i styretTHE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/S4 endringer i styret for THE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/S. Jon Palmason er fortsatt styremedlem.Se mere
21. desember 2000Ny bransje: Finansielle holdingselskaberSPC HOLDINGS A/STidligere bransje: Uoplyst. Jon Palmason er medlem av styret.Se mere
15. desember 2000Claus Lindholm-Olsen blir med i styretTHE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/SClaus Lindholm-Olsen blir med i styret for THE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/S. Jon Palmason er fortsatt styremedlem.Se mere
6. september 2000Claus Lindholm-Olsen blir med i styretSPC HOLDINGS A/SClaus Lindholm-Olsen blir med i styret for SPC HOLDINGS A/S. Jon Palmason er fortsatt styremedlem.Se mere
13. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortTHE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/STHE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jon Palmason er medlem av styret.Se mere
24. juni 2000StiftelseSPC HOLDINGS A/SSPC HOLDINGS A/S stiftes i bransjen uoplyst. Jon Palmason er medlem av styret.Se mere