11. juniOverskudd på DKK 542.056 Bøgegården ApSBøgegården ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2023 til 31. desember 2023. Jon Skriver er medlem af ledelsen.Se mere
11. juniErstatning i styretDUOS Bosteder Syd ApS3 endringer i styret for DUOS Bosteder Syd ApS. Jon Skriver er medlem af ledelsen.Se mere
11. juniErstatning i styretBøgegården ApS3 endringer i styret for Bøgegården ApS. Jon Skriver er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 362.297 DUOS Bosteder Syd ApSDUOS Bosteder Syd ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. oktober 2023 til 31. desember 2023. Jon Skriver er medlem af ledelsen.Se mere
26. januarNye navn i styretBøgegården ApS4 nye medlemmer blir med i styret for Bøgegården ApS. Jon Skriver er medlem af ledelsen.Se mere
26. januarJon Skriver blir med i ledelsenBøgegården ApSJon Skriver erstatter Trine Raben Ochwat i ledelsen for Bøgegården ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
23. november 2023 · vores-valby.dkNye virksomheder i Valby i sidste månedVirksomheden ledes af Jon Skriver. Les artikkel
16. oktober 2023StiftelseFiBa Holding ApSFiBa Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jon Skriver er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2023StiftelseDUOS Bosteder Syd ApSDUOS Bosteder Syd ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jon Skriver er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2019Bo Damgaard Poulsen blir med i ledelsenCrossfitDome ApSBo Damgaard Poulsen erstatter Jon Skriver i ledelsen for CrossfitDome ApS etter en periode på 1 år.Se mere
1. oktober 2019Endring i eierkretsenCrossfitDome ApSJon Skriver er ikke lenger registrert som reell eier av CrossfitDome ApS.Se mere
17. juli 2019AdresseendringCrossfitDome ApSCrossfitDome ApS flytter til ny adresse i Haderslev. Jon Skriver er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2018Endring i eierkretsenCrossfitDome ApSJon Skriver reduserer sitt reelle eierskap av CrossfitDome ApS.Se mere
5. september 2018AdresseendringCrossfitDome ApSCrossfitDome ApS flytter til ny adresse i Haderslev. Jon Skriver er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2018StiftelseCrossfitDome ApSCrossfitDome ApS stiftes i bransjen andre sportsaktiviteter. Jon Skriver er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2010Jon Skriver forlater styretBEST BOLIG A/SJon Skriver forlater styret for BEST BOLIG A/S etter en periode på 3 år.Se mere
30. juni 2010Jon Skriver forlater ledelsenBEST BOLIG A/SJon Skriver forlater ledelsen for BEST BOLIG A/S etter en periode på 3 år.Se mere
24. februar 2010Jon Skriver slutter som adm. direktørSKRIVER INVEST HOLDING ApSJon Skriver slutter som adm. direktør i SKRIVER INVEST HOLDING ApS.Se mere
14. august 2009Ny status UNDER KONKURSBEST BOLIG A/STidligere status: Normal. Jon Skriver er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2009Ny status UNDER KONKURSSKRIVER INVEST HOLDING ApSTidligere status: Normal. Jon Skriver er adm. direktør i virksomheten.Se mere