2. septemberJonas Anker Heegaard forlater styretSKANSEN A/SJonas Anker Heegaard forlater styret for SKANSEN A/S etter en periode på 5 år.Se mere
16. juliOverskudd på DKK 159.401 SKANSEN A/SSKANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Anker Heegaard er medlem av styret.Se mere
27. maiFrederik Poul Johannes Anker Heegaard forlater styretSKANSEN A/SFrederik Poul Johannes Anker Heegaard forlater styret for SKANSEN A/S etter en periode på 5 år. Jonas Anker Heegaard er fortsatt styremedlem.Se mere
27. maiFrederik Poul Johannes Anker Heegaard forlater ledelsenSKANSEN A/SFrederik Poul Johannes Anker Heegaard forlater ledelsen for SKANSEN A/S etter en periode på 5 år. Jonas Anker Heegaard er medlem av styret.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 8,4 mio.SKANSEN A/SSKANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Anker Heegaard er medlem av styret.Se mere
5. juli 2022Underskudd på DKK 197.964 SKANSEN A/SSKANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Anker Heegaard er medlem av styret.Se mere
7. juli 2021Underskudd på DKK 955.790 SKANSEN A/SSKANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Anker Heegaard er medlem av styret.Se mere
15. juli 2020Underskudd på DKK 1,3 mio.SKANSEN A/SSKANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jonas Anker Heegaard er medlem av styret.Se mere
4. juni 2019Overskudd på DKK 1,0 mio.SKANSEN A/SSKANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jonas Anker Heegaard er medlem av styret.Se mere
31. mai 2019Gunnar Carl Møller slutter som adm. direktørSKANSEN A/SGunnar Carl Møller slutter som adm. direktør i SKANSEN A/S. Jonas Anker Heegaard er medlem av styret.Se mere
31. mai 2019Jonas Anker Heegaard blir med i styretSKANSEN A/SJonas Anker Heegaard blir med i styret for SKANSEN A/S.Se mere
31. mai 2019Frederik Poul Johannes Anker Heegaard blir med i ledelsenSKANSEN A/SFrederik Poul Johannes Anker Heegaard blir med i ledelsen for SKANSEN A/S. Jonas Anker Heegaard er medlem av styret.Se mere