18. septemberJonas Pulcher Kristoffersen forlater styretMFT Energy 1 ApSJonas Pulcher Kristoffersen forlater styret for MFT Energy 1 ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
14. juniOverskudd på DKK 4,6 mio.JK Capital ApSJK Capital ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Pulcher Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilOverskudd på EUR 20 mio.MFT Energy 1 ApSMFT Energy 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Pulcher Kristoffersen er medlem av styret.Se mere
23. januar · vores-silkeborg.dkNye virksomheder i Silkeborg i sidste månedJK Capital 2 ApS tilhører branchen Ikke-finansielle holdingselskaber og er ejet samt ledet af Jonas Bejer Kristoffersen. Les artikkel
21. desember 2023Jonas Pulcher Kristoffersen blir med i styretMFT Energy 1 ApSJonas Pulcher Kristoffersen blir med i styret for MFT Energy 1 ApS.Se mere
6. desember 2023StiftelseJK Capital 2 ApSJK Capital 2 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jonas Pulcher Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2023AdresseendringJK Capital ApSJK Capital ApS flytter fra Aarhus C til Silkeborg. Jonas Pulcher Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2023Overskudd på DKK 159.374 JK Capital ApSJK Capital ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Pulcher Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 16.557 JK Capital ApSJK Capital ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Pulcher Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2021Underskudd på DKK 9.532 JK Capital ApSJK Capital ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Pulcher Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2020StiftelseJK Capital ApSJK Capital ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jonas Pulcher Kristoffersen er medlem af ledelsen.Se mere