30. juniOverskudd på DKK 0 Influencing Invest ApSInfluencing Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Berthelsen er medlem av styret.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 1,9 mio.Vestvej Holding ApSVestvej Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Berthelsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juniUnderskudd på DKK 8.607 Plantcarb Invest ApSPlantcarb Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Berthelsen er medlem av styret.Se mere
2. aprilJonas Berthelsen forlater styretNoCarry1 ApSJonas Berthelsen forlater styret for NoCarry1 ApS etter en periode på 3 år.Se mere
27. februarUnderskudd på DKK 1,4 mio.Land Development A/SLand Development A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Berthelsen eier 50% av virksomheten.Se mere
20. februarUnderskudd på DKK 38.354 LD Projekt V ApSLD Projekt V ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Berthelsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februarJonas Berthelsen forlater styretUnik Invest 2020 ApSJonas Berthelsen forlater styret for Unik Invest 2020 ApS etter en periode på 3 år.Se mere
11. oktober 2023Endring i eierkretsenLD Projekt V ApSJonas Berthelsen registrert som reell eier av LD Projekt V ApS.Se mere
11. oktober 2023Endring i eierkretsenLand Development A/SJonas Berthelsen registrert som reell eier av Land Development A/S.Se mere
11. oktober 2023Endring i eierkretsenLENEJ Holding ApSJonas Berthelsen er ikke lenger registrert som reell eier av LENEJ Holding ApS.Se mere
11. oktober 2023Endring i eierkretsenVestvej Holding ApSJonas Berthelsen øker sitt reelle eierskap av Vestvej Holding ApS.Se mere
26. september 2023StiftelseLENEJ Holding ApSLENEJ Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jonas Berthelsen eier 50% av virksomheten.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 670 Influencing Invest ApSInfluencing Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Berthelsen er medlem av styret.Se mere
22. juni 2023Underskudd på DKK 2,9 mio.Vestvej Holding ApSVestvej Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Berthelsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2023Underskudd på DKK 13.107 Unik Invest 2020 ApSUnik Invest 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Berthelsen er medlem av styret.Se mere
19. juni 2023Underskudd på DKK 8.688 Plantcarb Invest ApSPlantcarb Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Berthelsen er medlem av styret.Se mere
28. mars 2023Underskudd på DKK 8.203 NoCarry1 ApSNoCarry1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Berthelsen er medlem av styret.Se mere
1. februar 2023Underskudd på DKK 16.865 LD Projekt V ApSLD Projekt V ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Berthelsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2023Overskudd på DKK 446.188 Land Development A/SLand Development A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Berthelsen er styreleder.Se mere
30. november 2022Eva Due blir med i styretLand Development A/SEva Due erstatter Peter Agentoft Nielsen i styret for Land Development A/S etter en periode på 7 år. Jonas Berthelsen er fortsatt styreleder.Se mere