25. juniOverskudd på DKK 1,2 mio.BEPA Holding A/SBEPA Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Bojer Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniOverskudd på DKK 569.491 SLVA Holding ApSSLVA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Bojer Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 1,3 mio.BEPA A/SBEPA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Bojer Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 1.356 BEPA Systems Engineering ApSBEPA Systems Engineering ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. mars 2023 til 31. desember 2023. Jonas Bojer Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. april · erhvervslivaarhus.dkRøde tal forsvandt: Underskud i holdingselskab i Aarhus C er forvandlet til millionoverskudFirmaet ledes af direktør Jonas Bojer Christensen. Les artikkel
5. aprilOverskudd på DKK 4,8 mio.BOJER HOLDING ApSBOJER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Bojer Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 2,2 mio.JET33 ApSJET33 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Bojer Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 1,2 mio.PJET ApSPJET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Bojer Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2023Endring i eierkretsenBIIR Ejendomme ApSJonas Bojer Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av BIIR Ejendomme ApS.Se mere
23. august 2023Endring i eierkretsenJ.E.T ApSJonas Bojer Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av J.E.T ApS.Se mere
15. juni 2023Underskudd på DKK 240.072 BOJER HOLDING ApSBOJER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Bojer Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2023Endring i eierkretsenBEPA Systems Engineering ApSJonas Bojer Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av BEPA Systems Engineering ApS.Se mere
1. juni 2023Endring i eierkretsenBEPA Partners ApSJonas Bojer Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av BEPA Partners ApS.Se mere
1. juni 2023Endring i eierkretsenBEPA A/SJonas Bojer Christensen reduserer sitt reelle eierskap av BEPA A/S.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.BEPA Holding A/SBEPA Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Bojer Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 827.051 SLVA Holding ApSSLVA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Bojer Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.BEPA A/SBEPA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Bojer Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2023Underskudd på DKK 2.620 JET33 ApSJET33 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Bojer Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2023Overskudd på DKK 18.794 PJET ApSPJET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Bojer Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2023 · Vores-AarhusNye virksomheder i Aarhus i sidste månedBEPA Systems Engineering ApS , Holger Drachmanns Vej 9, 8000 Aarhus C BEPA Systems Engineering ApS tilhører branchen Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik og er ejet af Jonas Bojer Christensen og Miichael Haldborg Schlünzen. Les artikkel