2. juliUnderskudd på DKK 2,1 mio.Marsk Camp A/SMarsk Camp A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Bruun Olesen er medlem av styret.Se mere
5. juniOverskudd på DKK 1,2 mio.FRIFELT EL A/SFRIFELT EL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Bruun Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juniOverskudd på DKK 1,2 mio.JONAS BRUUN OLESEN HOLDING ApSJONAS BRUUN OLESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Bruun Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 22.080 Marsk Camp A/SMarsk Camp A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Bruun Olesen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 1,4 mio.JONAS BRUUN OLESEN HOLDING ApSJONAS BRUUN OLESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Bruun Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 1,5 mio.FRIFELT EL A/SFRIFELT EL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Bruun Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 2022Jørgen Hansen forlater styretMarsk Camp A/SJørgen Hansen forlater styret for Marsk Camp A/S etter en periode på 3 år. Jonas Bruun Olesen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. august 2022Hans Henrik Pørksen blir med i ledelsenMarsk Camp A/SHans Henrik Pørksen erstatter Jørgen Hansen i ledelsen for Marsk Camp A/S etter en periode på 3 år. Jonas Bruun Olesen er medlem av styret.Se mere
15. august 2022Endring i eierkretsenMarsk Camp A/SJonas Bruun Olesen er ikke lenger registrert som reell eier av Marsk Camp A/S.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 39.247 Marsk Camp A/SMarsk Camp A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Bruun Olesen eier 10% av virksomheten.Se mere
29. mai 2022Overskudd på DKK 660.483 JONAS BRUUN OLESEN HOLDING ApSJONAS BRUUN OLESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Bruun Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2022Overskudd på DKK 689.270 FRIFELT EL A/SFRIFELT EL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Bruun Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2021 · JydskeVestkystenEfter corona-pause er Den Gyldne Kost atter uddelt: Ni erhvervsfolk bag Marsk Camp fik ærenGad, Frifelt Tømrermester Holger Lassen, Skærbæk El-installatør Jonas B. Olesen, Skærbæk Mary og Brian Riis, Skærbæk Møbler, Skærbæk Dan Hamann, Brøns Maskinstation Entreprenør Mads Vejrup, Frifelt Murermestre Per og Hans Erik Nielsen, DøstrupLes artikkel
9. juni 2021Overskudd på DKK 285.584 FRIFELT EL A/SFRIFELT EL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Bruun Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2021Overskudd på DKK 232.523 JONAS BRUUN OLESEN HOLDING ApSJONAS BRUUN OLESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Bruun Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2021AdresseendringMarsk Camp A/SMarsk Camp A/S flytter til ny adresse i Skærbæk. Jonas Bruun Olesen eier 10% av virksomheten.Se mere
12. mai 2021 · JydskeVestkystenNu har Marsk Camp fået et halvt tårnGad, Frifelt Tømrermester Holger Lassen, Skærbæk El-installatør Jonas B. Olesen, Skærbæk Mary og Brian Riis, Skærbæk Møbler, Skærbæk Dan Hamann, Brøns Maskinstation Entreprenør Mads Vejrup, Frifelt Murermestre Per og Hans Erik Nielsen, DøstrupLes artikkel
1. mars 2021Underskudd på DKK 268.189 Marsk Camp A/SMarsk Camp A/S offentliggjør regnskap for perioden 9. juli 2019 til 31. desember 2020. Jonas Bruun Olesen eier 10% av virksomheten.Se mere
25. februar 2021AdresseendringMarsk Camp A/SMarsk Camp A/S flytter til ny adresse i Skærbæk. Jonas Bruun Olesen eier 10% av virksomheten.Se mere
23. november 2020 · JydskeVestkystenOg vinderen er....: Årets initiativpris uddeltElektriker Jonas Olesen, der er en af de ni investorer, er ikke i tvivl: pokalen skal netop vandre. Les artikkel