31. desember 2000Jonas Bøe forlater ledelsenMOBY DICK POSTORDRER ApSJonas Bøe forlater ledelsen for MOBY DICK POSTORDRER ApS etter en periode på 3 år.Se mere
10. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortMOBY DICK POSTORDRER ApSMOBY DICK POSTORDRER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jonas Bøe er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortMOBY DICK POSTORDRER ApSMOBY DICK POSTORDRER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jonas Bøe er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 1998StiftelseMOBY DICK POSTORDRER ApSMOBY DICK POSTORDRER ApS stiftes i bransjen engroshandel med tekstiler. Jonas Bøe er medlem af ledelsen.Se mere