10. juliNy status UNDER KONKURSJonas Frøkjær Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Jonas Frøkjær eier 100% av virksomheten.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 2.115 Vigs Handel & Invest ApSVigs Handel & Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Frøkjær er medlem af ledelsen.Se mere
12. februarOverskudd på DKK 61.026 STJERNE BILER A/SSTJERNE BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Frøkjær er medlem av styret.Se mere
16. august 2023Jonas Frøkjær slutter som adm. direktørJonas Frøkjær Holding ApSJonas Frøkjær slutter som adm. direktør i Jonas Frøkjær Holding ApS.Se mere
16. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGJonas Frøkjær Holding ApSTidligere status: Normal. Jonas Frøkjær eier 100% av virksomheten.Se mere
30. mai 2023Underskudd på DKK 3.072 Vigs Handel & Invest ApSVigs Handel & Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Frøkjær er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2023Underskudd på DKK 147.039 STJERNE BILER A/SSTJERNE BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Frøkjær er medlem av styret.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 14.005 Vigs Handel & Invest ApSVigs Handel & Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Frøkjær er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 4.467 Jonas Frøkjær Holding ApSJonas Frøkjær Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Frøkjær er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. mai 2022AdresseendringVigs Handel & Invest ApSVigs Handel & Invest ApS flytter til ny adresse i Nørager. Jonas Frøkjær er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2022AdresseendringJonas Frøkjær Holding ApSJonas Frøkjær Holding ApS flytter til ny adresse i Nørager. Jonas Frøkjær er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mars 2022Underskudd på DKK 10.220 STJERNE BILER A/SSTJERNE BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Frøkjær er medlem av styret.Se mere
13. juli 2021Underskudd på DKK 7.734 Jonas Frøkjær Holding ApSJonas Frøkjær Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Frøkjær er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juli 2021Underskudd på DKK 15.066 Vigs Handel & Invest ApSVigs Handel & Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Frøkjær er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2021Underskudd på DKK 40.789 STJERNE BILER A/SSTJERNE BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Frøkjær er medlem av styret.Se mere
20. august 2020Nytt navn: Vigs Handel & Invest ApSNørager Biler ApSNørager Biler ApS skifter navn til Vigs Handel & Invest ApS. Jonas Frøkjær er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2020Janus Frøkjær forlater ledelsenNørager Biler ApSJanus Frøkjær forlater ledelsen for Nørager Biler ApS etter en periode på 2 år. Jonas Frøkjær er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2020Endring i eierkretsenNørager Biler ApSJonas Frøkjær øker sitt reelle eierskap av Nørager Biler ApS.Se mere
14. april 2020Underskudd på DKK 480.346 STJERNE BILER A/SSTJERNE BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jonas Frøkjær er medlem av styret.Se mere
13. april 2020Overskudd på DKK 0 Nørager Biler ApSNørager Biler ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jonas Frøkjær er medlem af ledelsen.Se mere