12. augustJonas Holch Midtgaard blir adm. direktørDelogue.com ApSJonas Holch Midtgaard erstatter Jakob Lunøe som adm. direktør i Delogue.com ApS.Se mere
4. juliUnderskudd på DKK 5,2 mio.GNIVIL HOLDING ApSGNIVIL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Holch Midtgaard er medlem av styret.Se mere
11. juniUnderskudd på DKK 20.185 Casu Holding ApSCasu Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Holch Midtgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juli 2023Underskudd på DKK 5,3 mio.GNIVIL HOLDING ApSGNIVIL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Holch Midtgaard er medlem av styret.Se mere
25. juli 2023Underskudd på DKK 895.344 Casu Holding ApSCasu Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Holch Midtgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. januar 2023Jonas Holch Midtgaard forlater ledelsenOurTradeHub ApSJonas Holch Midtgaard forlater ledelsen for OurTradeHub ApS etter en periode på 2 år.Se mere
8. januar 2023AdresseendringOurTradeHub ApSOurTradeHub ApS flytter fra København Ø til Odder. Jonas Holch Midtgaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2022AdresseendringGNIVIL HOLDING ApSGNIVIL HOLDING ApS flytter fra Charlottenlund til Klampenborg. Jonas Holch Midtgaard er medlem av styret.Se mere
11. juli 2022Underskudd på DKK 3,6 mio.GNIVIL HOLDING ApSGNIVIL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Holch Midtgaard er medlem av styret.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 4,8 mio.OurTradeHub ApSOurTradeHub ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Holch Midtgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2022Underskudd på DKK 102.605 Casu Holding ApSCasu Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Holch Midtgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. juni 2022AdresseendringOurTradeHub ApSOurTradeHub ApS flytter fra København K til København Ø. Jonas Holch Midtgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2021Underskudd på DKK 11.530 Casu Holding ApSCasu Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Holch Midtgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. august 2021Thomas Cordth blir med i styretOurTradeHub ApSThomas Cordth blir med i styret for OurTradeHub ApS. Jonas Holch Midtgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2021Underskudd på DKK 5,6 mio.GNIVIL HOLDING ApSGNIVIL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Holch Midtgaard er medlem av styret.Se mere
15. juni 2021Peter Midtgaard blir med i ledelsenOTH Invest ApSPeter Midtgaard erstatter Jonas Holch Midtgaard i ledelsen for OTH Invest ApS etter en periode på 3 uker.Se mere
26. mai 2021Nye navn i styretOTH Invest ApS4 nye medlemmer blir med i styret for OTH Invest ApS. Jonas Holch Midtgaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2021Jonas Holch Midtgaard blir med i ledelsenOTH Invest ApSJonas Holch Midtgaard blir med i ledelsen for OTH Invest ApS.Se mere
26. mai 2021Ny selskapsform AnpartsselskabOTH Invest ApS97rpm IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til OTH Invest ApS. Jonas Holch Midtgaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2021Underskudd på DKK 2,2 mio.OurTradeHub ApSOurTradeHub ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Holch Midtgaard er medlem af ledelsen.Se mere