28. april 2017Jonas Kölker forlater ledelsenINTEMPUS HOLDING ApSJonas Kölker forlater ledelsen for INTEMPUS HOLDING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
30. mai 2016Underskudd på DKK 12.488 INTEMPUS HOLDING ApSINTEMPUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jonas Kölker er medlem af ledelsen.Se mere
18. januar 2016Jonas Kölker forlater ledelsenINTEMPUS ApSJonas Kölker forlater ledelsen for INTEMPUS ApS etter en periode på 3 år.Se mere
11. desember 2015Endring i eierkretsenINTEMPUS ApSAllan Bruhn registrert som reell eier av INTEMPUS ApS. Jonas Kölker er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2015Underskudd på DKK 13.116 INTEMPUS HOLDING ApSINTEMPUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jonas Kölker er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2015Underskudd på DKK 162.057 INTEMPUS ApSINTEMPUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jonas Kölker er medlem af ledelsen.Se mere
29. juli 2014Regnskap for 2013 offentligjortINTEMPUS ApSINTEMPUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. august 2012 til 31. desember 2013. Jonas Kölker er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2014Underskudd på DKK 103.222 INTEMPUS HOLDING ApSINTEMPUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. august 2012 til 31. desember 2013. Jonas Kölker er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2013AdresseendringINTEMPUS ApSINTEMPUS ApS flytter fra Brabrand til København Ø. Jonas Kölker er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2013Kasper Dupont blir med i ledelsenINTEMPUS ApSKasper Dupont blir med i ledelsen for INTEMPUS ApS. Jonas Kölker er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2012AdresseendringINTEMPUS ApSINTEMPUS ApS flytter fra København Ø til Brabrand. Jonas Kölker er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2012StiftelseINTEMPUS HOLDING ApSINTEMPUS HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jonas Kölker er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2012StiftelseINTEMPUS ApSINTEMPUS ApS stiftes i bransjen computerprogrammering. Jonas Kölker er medlem af ledelsen.Se mere