24. marsOverskudd på DKK 0 SSS Ejendomsinvest ApSSSS Ejendomsinvest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Legaard Erraia er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. mars 2023Underskudd på DKK 3.915 SSS Ejendomsinvest ApSSSS Ejendomsinvest ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. desember 2021 til 31. desember 2022. Jonas Legaard Erraia er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. desember 2021StiftelseSSS Ejendomsinvest ApSSSS Ejendomsinvest ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Jonas Legaard Erraia er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. august 2016Jonas Legaard Erraia forlater styretPREDICANT IVSJonas Legaard Erraia forlater styret for PREDICANT IVS etter en periode på 2 år.Se mere
12. august 2016Jonas Legaard Erraia forlater ledelsenPREDICANT IVSJonas Legaard Erraia forlater ledelsen for PREDICANT IVS etter en periode på 2 år.Se mere
10. august 2014StiftelsePREDICANT IVSPREDICANT IVS stiftes i bransjen uoplyst. Jonas Legaard Erraia er medlem af ledelsen.Se mere