6. augustOverskudd på DKK 8.608 JOENNER HOLDING ApSJOENNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Lind-Bendixen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juliOverskudd på DKK 1,9 mio.SITPACK ApSSITPACK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Lind-Bendixen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliOverskudd på DKK 31.511 C H C ApSC H C ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. desember 2022 til 31. desember 2023. Jonas Lind-Bendixen er medlem af ledelsen.Se mere
9. august 2023Overskudd på DKK 293.011 SITPACK ApSSITPACK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Lind-Bendixen er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2023Overskudd på DKK 3.661 JOENNER HOLDING ApSJOENNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Lind-Bendixen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2022AdresseendringJOENNER HOLDING ApSJOENNER HOLDING ApS flytter fra København V til København S. Jonas Lind-Bendixen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2022StiftelseC H C ApSC H C ApS stiftes i bransjen reklamebureauer. Jonas Lind-Bendixen er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2022Underskudd på DKK 29.058 JOENNER HOLDING ApSJOENNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Lind-Bendixen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 978.942 SITPACK ApSSITPACK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Lind-Bendixen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2022Jonas Lind-Bendixen forlater styretMJ KOMPAGNIET ApSJonas Lind-Bendixen forlater styret for MJ KOMPAGNIET ApS etter en periode på 9 år.Se mere
6. mai 2022Jonas Lind-Bendixen forlater ledelsenMJ KOMPAGNIET ApSJonas Lind-Bendixen forlater ledelsen for MJ KOMPAGNIET ApS etter en periode på 9 år.Se mere
19. oktober 2021Underskudd på DKK 10.339 MJ KOMPAGNIET ApSMJ KOMPAGNIET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Jonas Lind-Bendixen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2021Overskudd på DKK 100.572 JOENNER HOLDING ApSJOENNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Lind-Bendixen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Underskudd på DKK 1,4 mio.SITPACK ApSSITPACK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Lind-Bendixen er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2021Overskudd på DKK 42.120 MJ KOMPAGNIET ApSMJ KOMPAGNIET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april 2020. Jonas Lind-Bendixen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2020Endring i eierkretsenSITPACK ApSJonas Lind-Bendixen reduserer sitt reelle eierskap av SITPACK ApS.Se mere
26. oktober 2020Endring i eierkretsenSITPACK ApSJonas Lind-Bendixen øker sitt reelle eierskap av SITPACK ApS.Se mere
12. juli 2020Overskudd på DKK 1,9 mio.SITPACK ApSSITPACK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jonas Lind-Bendixen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2020Underskudd på DKK 5.002 JOENNER HOLDING ApSJOENNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jonas Lind-Bendixen er medlem af ledelsen.Se mere