24. septemberAdresseendringRosbech Media Consult ApSRosbech Media Consult ApS flytter fra Bogø By til Stege. Jonas Rosbech er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 788.219 Rosbech Holding ApSRosbech Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. april 2023 til 31. desember 2023. Jonas Rosbech er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 718.774 Rosbech Media Consult ApSRosbech Media Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Rosbech er medlem af ledelsen.Se mere
20. juniUnderskudd på DKK 31.323 SoundWheel ApSSoundWheel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Rosbech eier 7,11% av virksomheten.Se mere
29. januarEndring i eierkretsenSoundWheel ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av SoundWheel ApS. Jonas Rosbech eier fortsat 7,11% av virksomheten.Se mere
13. juni 2023Endring i eierkretsenSoundWheel ApSJonas Rosbech reduserer sitt reelle eierskap av SoundWheel ApS.Se mere
3. mai 2023Overskudd på DKK 30.920 SoundWheel ApSSoundWheel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Rosbech eier 8% av virksomheten.Se mere
1. mai 2023Endring i eierkretsenSoundWheel ApSJonas Rosbech registrert som reell eier av SoundWheel ApS.Se mere
27. april 2023Overskudd på DKK 219.758 Rosbech Media Consult ApSRosbech Media Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Rosbech er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2023StiftelseRosbech Holding ApSRosbech Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jonas Rosbech er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. november 2022AdresseendringRosbech Media Consult ApSRosbech Media Consult ApS flytter fra Rødovre til Bogø By. Jonas Rosbech er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2022Overskudd på DKK 121.175 Rosbech Media Consult ApSRosbech Media Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Rosbech er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2022Jonas Rosbech forlater styretNordicDigital ApSJonas Rosbech forlater styret for NordicDigital ApS etter en periode på 3 år.Se mere
12. januar 2022Jonas Rosbech forlater ledelsenNordicDigital ApSJonas Rosbech forlater ledelsen for NordicDigital ApS etter en periode på 4 år.Se mere
12. januar 2022Endring i eierkretsenNordicDigital ApSJonas Rosbech er ikke lenger registrert som reell eier av NordicDigital ApS.Se mere
15. juli 2021Jonas Rosbech forlater ledelsenJ&M Invest IVSJonas Rosbech forlater ledelsen for J&M Invest IVS etter en periode på 2 år.Se mere
15. juli 2021Endring i eierkretsenJ&M Invest IVSJonas Rosbech er ikke lenger registrert som reell eier av J&M Invest IVS.Se mere
23. juni 2021Overskudd på DKK 272.562 Rosbech Media Consult ApSRosbech Media Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Rosbech er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2021Underskudd på DKK 58.492 NordicDigital ApSNordicDigital ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Rosbech er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2021Overskudd på DKK 0 J&M Invest IVSJ&M Invest IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Rosbech er medlem af ledelsen.Se mere