17. augustAdresseendringIdéindustrien ApsIdéindustrien Aps flytter fra Middelfart til Vejle. Jonas Rørdam Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 1.680 Idéindustrien ApsIdéindustrien Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Rørdam Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. aprilJonas Rørdam Larsen forlater ledelsenLillebælt Event Service ApSJonas Rørdam Larsen forlater ledelsen for Lillebælt Event Service ApS etter en periode på 2 år.Se mere
12. aprilEndring i eierkretsenLillebælt Event Service ApSJonas Rørdam Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av Lillebælt Event Service ApS.Se mere
1. aprilNy bransje: Anden forretningsservice i.a.n.Idéindustrien ApsTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Jonas Rørdam Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. februarOverskudd på DKK 58.765 Lillebælt Event Service ApSLillebælt Event Service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Rørdam Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 58.136 Idéindustrien ApsIdéindustrien Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Rørdam Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 9.306 Lillebælt Event Service ApSLillebælt Event Service ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. november 2021 til 31. desember 2022. Jonas Rørdam Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 64.247 Idéindustrien ApsIdéindustrien Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Rørdam Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2021StiftelseLillebælt Event Service ApSLillebælt Event Service ApS stiftes i bransjen organisering af kongresser, messer og udstillinger. Jonas Rørdam Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2021Jonas Rørdam Larsen forlater ledelsenUpcomers ApSJonas Rørdam Larsen forlater ledelsen for Upcomers ApS etter en periode på 3 år.Se mere
5. oktober 2021Endring i eierkretsenUpcomers ApSJonas Rørdam Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av Upcomers ApS.Se mere
30. september 2021AdresseendringIdéindustrien ApsIdéindustrien Aps flytter fra Vejle til Middelfart. Jonas Rørdam Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabIdéindustrien ApsIdéindustrien IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Idéindustrien Aps. Jonas Rørdam Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 6.810 Idéindustrien IVSIdéindustrien IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Rørdam Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 16.507 Upcomers ApSUpcomers ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Rørdam Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 2020Overskudd på DKK 71.223 Idéindustrien IVSIdéindustrien IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jonas Rørdam Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. august 2020AdresseendringIdéindustrien IVSIdéindustrien IVS flytter til ny adresse i Vejle. Jonas Rørdam Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2020Overskudd på DKK 100.949 Upcomers ApSUpcomers ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. februar 2019 til 31. desember 2019. Jonas Rørdam Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2020Jonas Rørdam Larsen forlater ledelsenRoerdam Trading Company IVSJonas Rørdam Larsen forlater ledelsen for Roerdam Trading Company IVS etter en periode på 5 år.Se mere