23. juniUnderskudd på DKK 23.008 Pixel Investments Holding ApSPixel Investments Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Sonne Sandstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniOverskudd på DKK 814.273 1620 Holding ApS1620 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Sonne Sandstrøm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. juniOverskudd på DKK 728.847 Sunland ApSSunland ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Sonne Sandstrøm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. juniOverskudd på DKK 211.892 VION ApSVION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Sonne Sandstrøm eier 25% av virksomheten.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenVION ApSJonas Sonne Sandstrøm registrert som reell eier av VION ApS.Se mere
31. desember 2023Endring i eierkretsenSunland ApS3 nye personer registrert som reelle eier av Sunland ApS. Jonas Sonne Sandstrøm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. desember 2023StiftelseSunland Holding ApSSunland Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jonas Sonne Sandstrøm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. mai 2023Overskudd på DKK 72.867 1620 Holding ApS1620 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Sonne Sandstrøm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. mai 2023Underskudd på DKK 5.126 Pixel Investments Holding ApSPixel Investments Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Sonne Sandstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2023Overskudd på DKK 114.192 Sunland ApSSunland ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Sonne Sandstrøm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mai 2023Jonas Sonne Sandstrøm forlater styretTurn Digital ApSJonas Sonne Sandstrøm forlater styret for Turn Digital ApS etter en periode på 6 år.Se mere
1. mai 2023Jonas Sonne Sandstrøm forlater ledelsenTurn Digital ApSJonas Sonne Sandstrøm forlater ledelsen for Turn Digital ApS etter en periode på 6 år.Se mere
4. november 2022AdresseendringPixel Investments Holding ApSPixel Investments Holding ApS flytter fra København V til Frederiksberg C. Jonas Sonne Sandstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2022Adresseendring1620 Holding ApS1620 Holding ApS flytter fra København V til Frederiksberg C. Jonas Sonne Sandstrøm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 7.970 Turn Digital ApSTurn Digital ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Sonne Sandstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 4.988 Pixel Investments Holding ApSPixel Investments Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Sonne Sandstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 248.586 Sunland ApSSunland ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Sonne Sandstrøm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 4.681 1620 Holding ApS1620 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Sonne Sandstrøm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. september 2021AdresseendringSunland ApSSunland ApS flytter fra København V til Frederiksberg C. Jonas Sonne Sandstrøm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. juli 2021Underskudd på DKK 20.225 Turn Digital ApSTurn Digital ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Sonne Sandstrøm er medlem af ledelsen.Se mere