Steensgaard Invest & Service Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jonas Steensgaard er adm. direktør i virksomheten.
Steensgaard Invest & Service Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jonas Steensgaard er adm. direktør i virksomheten.
Steensgaard Invest & Service Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jonas Steensgaard er adm. direktør i virksomheten.
Steensgaard Invest & Service Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jonas Steensgaard er adm. direktør i virksomheten.
Steensgaard Invest & Service Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jonas Steensgaard er adm. direktør i virksomheten.
Michael Møller forlater ledelsen for Steensgaard Invest & Service Aps etter en periode på 5 år. Jonas Steensgaard er fortsatt adm. direktør i virksomheten.
Steensgaard Invest & Service Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jonas Steensgaard er adm. direktør i virksomheten.
Steensgaard Invest & Service Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jonas Steensgaard er adm. direktør i virksomheten.