9. april 2019Jonathan Biller forlater styretCELGENE ApSJonathan Biller forlater styret for CELGENE ApS etter en periode på 7 år.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 4,7 mio.CELGENE ApSCELGENE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jonathan Biller er medlem av styret.Se mere
28. mai 2018Jürg Oehen forlater styretCELGENE ApSJürg Oehen forlater styret for CELGENE ApS etter en periode på 11 år. Jonathan Biller er fortsatt styremedlem.Se mere
19. september 2017David Walter Pignolet blir med i styretCELGENE ApSDavid Walter Pignolet blir med i styret for CELGENE ApS. Jonathan Biller er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2017Overskudd på DKK 8,0 mio.CELGENE ApSCELGENE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jonathan Biller er medlem av styret.Se mere
1. juni 2016Overskudd på DKK 1,8 mio.CELGENE ApSCELGENE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jonathan Biller er medlem av styret.Se mere
15. juni 2015Nicolas Francois R. Verbeke blir ny styrelederCELGENE ApSNicolas Francois R. Verbeke erstatter Wim J. M. G. Souverijns som styreleder hos CELGENE ApS etter en periode på 3 år. Jonathan Biller er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juni 2015Nicolas Francois R. Verbeke blir med i ledelsenCELGENE ApSNicolas Francois R. Verbeke erstatter Wim J. M. G. Souverijns i ledelsen for CELGENE ApS etter en periode på 2 år. Jonathan Biller er medlem av styret.Se mere
29. mai 2015Overskudd på DKK 6,9 mio.CELGENE ApSCELGENE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jonathan Biller er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2014Tuomo Tapani Pätsi blir med i styretCELGENE ApSTuomo Tapani Pätsi erstatter Alan Colowick i styret for CELGENE ApS etter en periode på 3 år. Jonathan Biller er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2014Overskudd på DKK 4,9 mio.CELGENE ApSCELGENE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jonathan Biller er medlem av styret.Se mere
30. oktober 2013Nakisa Serry blir med i styretCELGENE ApSNakisa Serry blir med i styret for CELGENE ApS. Jonathan Biller er fortsatt styremedlem.Se mere
30. oktober 2013Wim J. M. G. Souverijns blir med i ledelsenCELGENE ApSWim J. M. G. Souverijns blir med i ledelsen for CELGENE ApS. Jonathan Biller er medlem av styret.Se mere
5. juni 2013Overskudd på DKK 5,8 mio.CELGENE ApSCELGENE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jonathan Biller er medlem av styret.Se mere
22. mars 2013Daniel Bazarko forlater styretCELGENE ApSDaniel Bazarko forlater styret for CELGENE ApS etter en periode på 1 år. Jonathan Biller er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juni 2012Wim J. M. G. Souverijns blir ny styrelederCELGENE ApSWim J. M. G. Souverijns erstatter Robertus Johannes van Son som styreleder hos CELGENE ApS etter en periode på 2 måneder. Jonathan Biller er fortsatt styremedlem.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortCELGENE ApSCELGENE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jonathan Biller er medlem av styret.Se mere
4. april 2012Robertus Johannes van Son blir med i styretCELGENE ApSRobertus Johannes van Son blir med i styret for CELGENE ApS. Jonathan Biller er fortsatt styremedlem.Se mere
2. februar 2012Jonathan Biller blir med i styretCELGENE ApSJonathan Biller blir med i styret for CELGENE ApS.Se mere