19. september 2014Jonna Elisabeth Munkholt forlater styretSELSKABET AF 19/9-2014 A/SJonna Elisabeth Munkholt forlater styret for SELSKABET AF 19/9-2014 A/S etter en periode på 11 år.Se mere
20. juni 2014Ole Stouby forlater styretMUNKE VVS OG BLIK A/SOle Stouby forlater styret for MUNKE VVS OG BLIK A/S etter en periode på 2 år. Jonna Elisabeth Munkholt er fortsatt styreleder.Se mere
3. februar 2014Claus Hammer forlater styretMUNKE VVS OG BLIK A/SClaus Hammer forlater styret for MUNKE VVS OG BLIK A/S etter en periode på 7 år. Jonna Elisabeth Munkholt er fortsatt styreleder.Se mere
1. januar 2014Ny bransje: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internetMUNKE VVS OG BLIK A/STidligere bransje: Detailhandel med dagligvarer via internet. Jonna Elisabeth Munkholt er styreleder.Se mere
8. oktober 2013Overskudd på DKK 126.650 MUNKE VVS OG BLIK A/SMUNKE VVS OG BLIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Jonna Elisabeth Munkholt er styreleder.Se mere
1. november 2012Ole Stouby blir med i styretMUNKE VVS OG BLIK A/SOle Stouby blir med i styret for MUNKE VVS OG BLIK A/S. Jonna Elisabeth Munkholt er fortsatt styreleder.Se mere
1. november 2012Michael Gyldendahl Munkholt blir med i ledelsenMUNKE VVS OG BLIK A/SMichael Gyldendahl Munkholt blir med i ledelsen for MUNKE VVS OG BLIK A/S. Jonna Elisabeth Munkholt er styreleder.Se mere
31. oktober 2012Martin Munkholt forlater ledelsenMUNKE VVS OG BLIK A/SMartin Munkholt forlater ledelsen for MUNKE VVS OG BLIK A/S etter en periode på 2 år. Jonna Elisabeth Munkholt er styreleder.Se mere
5. oktober 2012Overskudd på DKK 519.519 MUNKE VVS OG BLIK A/SMUNKE VVS OG BLIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Jonna Elisabeth Munkholt er styreleder.Se mere
14. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortMUNKE VVS OG BLIK A/SMUNKE VVS OG BLIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Jonna Elisabeth Munkholt er styreleder.Se mere
1. mai 2011Martin Munkholt blir med i ledelsenMUNKE VVS OG BLIK A/SMartin Munkholt erstatter Torben Munkholt i ledelsen for MUNKE VVS OG BLIK A/S etter en periode på 7 år. Jonna Elisabeth Munkholt er styreleder.Se mere
10. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortMUNKE VVS OG BLIK A/SMUNKE VVS OG BLIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Jonna Elisabeth Munkholt er styreleder.Se mere
17. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortMUNKE VVS OG BLIK A/SMUNKE VVS OG BLIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Jonna Elisabeth Munkholt er styreleder.Se mere
17. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortMUNKE VVS OG BLIK A/SMUNKE VVS OG BLIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Jonna Elisabeth Munkholt er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med dagligvarer via internetMUNKE VVS OG BLIK A/STidligere bransje: Detailhandel fra postordreforretninger. Jonna Elisabeth Munkholt er styreleder.Se mere
11. september 2007Regnskap for 2007 offentligjortMUNKE VVS OG BLIK A/SMUNKE VVS OG BLIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Jonna Elisabeth Munkholt er styreleder.Se mere
31. januar 2007Claus Hammer blir med i styretMUNKE VVS OG BLIK A/SClaus Hammer blir med i styret for MUNKE VVS OG BLIK A/S. Jonna Elisabeth Munkholt er fortsatt styreleder.Se mere
19. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortMUNKE VVS OG BLIK A/SMUNKE VVS OG BLIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Jonna Elisabeth Munkholt er styreleder.Se mere
29. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortMUNKE VVS OG BLIK A/SMUNKE VVS OG BLIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 27. februar 2004 til 30. april. Jonna Elisabeth Munkholt er styreleder.Se mere
1. januar 2005Ny bransje: Detailhandel fra postordreforretningerMUNKE VVS OG BLIK A/STidligere bransje: Vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Jonna Elisabeth Munkholt er styreleder.Se mere