15. oktober 2002Jorg Loew forlater styretVILLEROY & BOCH DENMARK A/SJorg Loew forlater styret for VILLEROY & BOCH DENMARK A/S etter en periode på 4 år.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortVILLEROY & BOCH DENMARK A/SVILLEROY & BOCH DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jorg Loew er medlem av styret.Se mere
28. februar 2002Claude Nicolas André Peiffer blir ny styrelederVILLEROY & BOCH DENMARK A/SClaude Nicolas André Peiffer erstatter Philippe Paul Auguste Schaus som styreleder hos VILLEROY & BOCH DENMARK A/S etter en periode på 22 år. Jorg Loew er fortsatt styremedlem.Se mere
13. september 2001Regnskap for 2000 offentligjortVILLEROY & BOCH DENMARK A/SVILLEROY & BOCH DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jorg Loew er medlem av styret.Se mere
10. september 2001AdresseendringVILLEROY & BOCH DENMARK A/SVILLEROY & BOCH DENMARK A/S endrer adresse. Jorg Loew er medlem av styret.Se mere
15. august 2001Henri Neiens forlater styretVILLEROY & BOCH DENMARK A/SHenri Neiens forlater styret for VILLEROY & BOCH DENMARK A/S etter en periode på 22 år. Jorg Loew er fortsatt styremedlem.Se mere
21. august 2000AdresseendringVILLEROY & BOCH DENMARK A/SVILLEROY & BOCH DENMARK A/S endrer adresse. Jorg Loew er medlem av styret.Se mere
22. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortVILLEROY & BOCH DENMARK A/SVILLEROY & BOCH DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jorg Loew er medlem av styret.Se mere
23. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortVILLEROY & BOCH DENMARK A/SVILLEROY & BOCH DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jorg Loew er medlem av styret.Se mere
2. oktober 1998Nytt navn: VILLEROY & BOCH DENMARK A/SVILLEROY & BOCH SCANDINAVIA A/SVILLEROY & BOCH SCANDINAVIA A/S skifter navn til VILLEROY & BOCH DENMARK A/S. Jorg Loew er medlem av styret.Se mere
20. september 1998Jorg Loew forlater styretVILLEROY & BOCH DENMARK A/SJorg Loew forlater styret for VILLEROY & BOCH DENMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
20. september 1998Jorg Loew blir med i styretVILLEROY & BOCH SCANDINAVIA A/SJorg Loew blir med i styret for VILLEROY & BOCH SCANDINAVIA A/S.Se mere
21. februar 1997Jorg Loew blir med i styretVILLEROY & BOCH DENMARK A/SJorg Loew blir med i styret for VILLEROY & BOCH DENMARK A/S.Se mere