16. august 2023Jose Victor Pereira Duarte forlater ledelsenVictor Duarte ApSJose Victor Pereira Duarte forlater ledelsen for Victor Duarte ApS etter en periode på 2 år.Se mere
20. juni 2022Underskudd på DKK 7.914 Victor Duarte ApSVictor Duarte ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jose Victor Pereira Duarte er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2021Underskudd på DKK 11.252 Victor Duarte ApSVictor Duarte ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jose Victor Pereira Duarte er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabVictor Duarte ApSVictor Duarte IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Victor Duarte ApS. Jose Victor Pereira Duarte er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 2021Ny status NORMALVictor Duarte ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Jose Victor Pereira Duarte er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2021Jose Victor Pereira Duarte blir med i ledelsenVictor Duarte IVSJose Victor Pereira Duarte blir med i ledelsen for Victor Duarte IVS.Se mere