22. juliOverskudd på DKK 5,0 mio.Ebbe management ApSEbbe management ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Josefine Ebbe er medlem af ledelsen.Se mere
15. juliNy status NORMALEbbe management ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Josefine Ebbe er medlem af ledelsen.Se mere
12. juliJosefine Ebbe blir med i ledelsenEbbe management ApSJosefine Ebbe blir med i ledelsen for Ebbe management ApS.Se mere
3. juniUnderskudd på DKK 35 mio.Koncenton Vallensbæk Vejlesvinget A/SKoncenton Vallensbæk Vejlesvinget A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Josefine Ebbe er medlem av styret.Se mere
29. maiJosefine Ebbe blir med i styretKoncenton Vallensbæk Vejlesvinget A/SJosefine Ebbe blir med i styret for Koncenton Vallensbæk Vejlesvinget A/S.Se mere
14. maiNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGEbbe management ApSTidligere status: Normal. Josefine Ebbe eier 100% av virksomheten.Se mere
13. maiOverskudd på DKK 9,0 mio.Koncenton Aarhus Risskov Brynet A/SKoncenton Aarhus Risskov Brynet A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Josefine Ebbe er medlem av styret.Se mere
8. maiJacob Bruun Borring blir med i styretKoncenton Aarhus Risskov Brynet A/SJacob Bruun Borring blir med i styret for Koncenton Aarhus Risskov Brynet A/S. Josefine Ebbe er fortsatt styremedlem.Se mere
22. aprilOverskudd på DKK 179.000 Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 6Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 6 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Josefine Ebbe er medlem av styret.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 179.000 Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 7Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 7 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Josefine Ebbe er medlem av styret.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 159.000 Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 22Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 22 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Josefine Ebbe er medlem av styret.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 163.000 Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 5Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 5 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Josefine Ebbe er medlem av styret.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 179.000 Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 13Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 13 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Josefine Ebbe er medlem av styret.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 179.000 Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 10Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 10 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Josefine Ebbe er medlem av styret.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 179.000 Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 8Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 8 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Josefine Ebbe er medlem av styret.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 138.000 Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 21Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 21 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Josefine Ebbe er medlem av styret.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 385.000 Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 3Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 3 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Josefine Ebbe er medlem av styret.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 159.000 Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 19Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 19 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Josefine Ebbe er medlem av styret.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 138.000 Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 18Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 18 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Josefine Ebbe er medlem av styret.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 179.000 Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 17Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 17 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Josefine Ebbe er medlem av styret.Se mere