8. juliOverskudd på DKK 881.044 Boblebyen ApSBoblebyen ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. januar 2023 til 31. desember 2023. Jostein Haugum er medlem af ledelsen.Se mere
8. juliUnderskudd på DKK 96.152 Cafe Sortedam ApSCafe Sortedam ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jostein Haugum er medlem af ledelsen.Se mere
8. juliOverskudd på DKK 4,1 mio.Haugum Dahl Holding ApSHaugum Dahl Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. mars 2023 til 31. desember 2023. Jostein Haugum er medlem af ledelsen.Se mere
8. juliUnderskudd på DKK 402.326 HAUGUM HOLDING ApSHAUGUM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jostein Haugum er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniUnderskudd på DKK 11.474 GEM ApSGEM ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. januar 2023 til 31. desember 2023. Jostein Haugum er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. januarAdresseendringBoblebyen ApSBoblebyen ApS flytter fra Sorø til Skårup Fyn. Jostein Haugum er medlem af ledelsen.Se mere
29. januarAdresseendringCafe Sortedam ApSCafe Sortedam ApS flytter fra Sorø til Skårup Fyn. Jostein Haugum er medlem af ledelsen.Se mere
29. januarAdresseendringHaugum Dahl Holding ApSHaugum Dahl Holding ApS flytter fra Sorø til Skårup Fyn. Jostein Haugum er medlem af ledelsen.Se mere
24. januarAdresseendringDe La Selva-Europe I/SDe La Selva-Europe I/S flytter til ny adresse i Sorø. Jostein Haugum eier 99% av virksomheten.Se mere
24. januarAdresseendringHAUGUM HOLDING ApSHAUGUM HOLDING ApS flytter til ny adresse i Sorø. Jostein Haugum er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2023Gunhild Engholm Michelsen forlater ledelsenGEM ApSGunhild Engholm Michelsen forlater ledelsen for GEM ApS etter en periode på 7 måneder. Jostein Haugum er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. august 2023Jostein Haugum blir adm. direktørGEM ApSJostein Haugum blir adm. direktør i GEM ApS.Se mere
18. august 2023Endring i eierkretsenDe La Selva-Europe I/S2 personer endrer deres reelle eierskab av De La Selva-Europe I/S. Jostein Haugum eier fortsat 99% av virksomheten.Se mere
17. mai 2023Underskudd på DKK 133.240 HAUGUM HOLDING ApSHAUGUM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jostein Haugum er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2023Overskudd på DKK 763.598 Cafe Sortedam ApSCafe Sortedam ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jostein Haugum er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2023Nytt navn: De La Selva-Europe I/SDe La Selva-Europe Gringobar I/SDe La Selva-Europe Gringobar I/S skifter navn til De La Selva-Europe I/S. Jostein Haugum eier 99% av virksomheten.Se mere
28. mars 2023StiftelseHaugum Dahl Holding ApSHaugum Dahl Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jostein Haugum er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2023 · Vores-SoroNye virksomheder i Sorø i sidste månedBoblebyen ApS , Banevej 21, 4180 Sorø Boblebyen ApS tilhører branchen Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. og er ejet samt ledet af Jostein Haugum. Les artikkel
16. januar 2023StiftelseGEM ApSGEM ApS stiftes i bransjen kunstnerisk skaben. Jostein Haugum eier 100% av virksomheten.Se mere
16. januar 2023StiftelseBoblebyen ApSBoblebyen ApS stiftes i bransjen cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Jostein Haugum er medlem af ledelsen.Se mere