18. januar 2016 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader i uge 2Kone A/S Jaakko Tuomas Kaivonen er indtrådt som bestyrelselsesformand hos Kone A/S i stedet for Juha Edvard Mennander (kilde: Les artikkel
15. januar 2016 · Building SupplyNyt fra bestyrelser og direktionsgangeKone A/S Jaakko Tuomas Kaivonen er indtrådt som bestyrelselsesformand hos Kone A/S i stedet for Juha Edvard Mennander (kilde: Les artikkel
14. september 2015Jaakko Tuomas Kaivonen blir ny styrelederKONE A/SJaakko Tuomas Kaivonen erstatter Juha Edvard Mennander som styreleder hos KONE A/S etter en periode på 12 år.Se mere
20. april 2015Overskudd på DKK 12 mio.KONE A/SKONE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Juha Edvard Mennander er styreleder.Se mere
4. desember 2014Torben Espersen blir med i styretKONE A/STorben Espersen blir med i styret for KONE A/S. Juha Edvard Mennander er fortsatt styreleder.Se mere
25. september 2014Arnoldus Ludovicus Josephus Veeger blir med i styretKONE A/SArnoldus Ludovicus Josephus Veeger erstatter Ari Tapio Lehtoranta i styret for KONE A/S etter en periode på 4 år. Juha Edvard Mennander er fortsatt styreleder.Se mere
26. april 2014Overskudd på DKK 10 mio.KONE A/SKONE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Juha Edvard Mennander er styreleder.Se mere
17. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortKONE A/SKONE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Juha Edvard Mennander er styreleder.Se mere
14. juni 2012Jørgen Helmuth Brodersen blir med i styretKONE A/SJørgen Helmuth Brodersen erstatter Henning Lysdal i styret for KONE A/S etter en periode på 8 år. Juha Edvard Mennander er fortsatt styreleder.Se mere
16. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortKONE A/SKONE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Juha Edvard Mennander er styreleder.Se mere
26. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortKONE A/SKONE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Juha Edvard Mennander er styreleder.Se mere
15. desember 2010Ari Tapio Lehtoranta blir med i styretKONE A/SAri Tapio Lehtoranta erstatter Arnoldus Ludovicus Josephus Veeger i styret for KONE A/S etter en periode på 5 år. Juha Edvard Mennander er fortsatt styreleder.Se mere
31. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortKONE A/SKONE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Juha Edvard Mennander er styreleder.Se mere
10. september 2009AdresseendringKONE A/SKONE A/S flytter fra København NV til Herlev. Juha Edvard Mennander er styreleder.Se mere
15. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortKONE A/SKONE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Juha Edvard Mennander er styreleder.Se mere
21. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortKONE A/SKONE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Juha Edvard Mennander er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden bygningsinstallationsvirksomhedKONE A/STidligere bransje: Fremstilling af båndtransportører og elevatorer. Juha Edvard Mennander er styreleder.Se mere
1. september 2007Thomas Jørgen Ohm blir adm. direktørKONE A/SThomas Jørgen Ohm erstatter Jan Haladyn som adm. direktør i KONE A/S. Juha Edvard Mennander er styreleder.Se mere
23. juli 2007Juha Edvard Mennander forlater styretA/S AF 23. DECEMBER 1993Juha Edvard Mennander forlater styret for A/S AF 23. DECEMBER 1993 etter en periode på 3 år.Se mere
25. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortKONE A/SKONE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Juha Edvard Mennander er styreleder.Se mere