3. juliOverskudd på DKK 141.844 El-Proff ApSEl-Proff ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Julian Mark Ulrichs Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 0 Ulrichs ApSUlrichs ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Julian Mark Ulrichs Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniAdresseendringEl-Proff ApSEl-Proff ApS flytter fra Skovlunde til Rødovre. Julian Mark Ulrichs Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. maiUnderskudd på DKK 94.007 E84 Group ApSE84 Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Julian Mark Ulrichs Olsen eier 50% av virksomheten.Se mere
31. maiUnderskudd på DKK 22.830 Wiiworker ApSWiiworker ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Julian Mark Ulrichs Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 2.544 Ulrichs ApSUlrichs ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Julian Mark Ulrichs Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 366.234 El-Proff ApSEl-Proff ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Julian Mark Ulrichs Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2023Underskudd på DKK 36.067 Wiiworker ApSWiiworker ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Julian Mark Ulrichs Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 2023Overskudd på DKK 62.518 E84 Group ApSE84 Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Julian Mark Ulrichs Olsen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. september 2022AdresseendringE84 Group ApSE84 Group ApS flytter fra Gentofte til Klampenborg. Julian Mark Ulrichs Olsen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. september 2022AdresseendringWiiworker ApSWiiworker ApS flytter fra Gentofte til Klampenborg. Julian Mark Ulrichs Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 6.456 Ulrichs ApSUlrichs ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. november 2020 til 31. desember 2021. Julian Mark Ulrichs Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2022Underskudd på DKK 70.158 Wiiworker ApSWiiworker ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. desember 2020 til 31. desember 2021. Julian Mark Ulrichs Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2022Overskudd på DKK 203.659 El-Proff ApSEl-Proff ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Julian Mark Ulrichs Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2022Overskudd på DKK 7.731 E84 Group ApSE84 Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Julian Mark Ulrichs Olsen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. januar 2022Endring i eierkretsenE84 Group ApSJulian Mark Ulrichs Olsen registrert som reell eier av E84 Group ApS.Se mere
1. januar 2022Endring i eierkretsenEl-Proff ApSJulian Mark Ulrichs Olsen reduserer sitt reelle eierskap av El-Proff ApS.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 184.553 El-Proff ApSEl-Proff ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Julian Mark Ulrichs Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2021Flere forlater ledelsenWiiworker ApS2 personer forlater ledelsen for Wiiworker ApS. Julian Mark Ulrichs Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2021Endring i eierkretsenWiiworker ApSJulian Mark Ulrichs Olsen reduserer sitt reelle eierskap av Wiiworker ApS.Se mere