10. septemberOverskudd på DKK 353.510 Julie Invest ApSJulie Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Julie Katholm Quist er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2023Overskudd på DKK 77.228 NQ HOLDING A/SNQ HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Julie Katholm Quist er styreleder.Se mere
17. august 2023Overskudd på DKK 157.699 Julie Invest ApSJulie Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Julie Katholm Quist er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2022Overskudd på DKK 5,7 mio.NQ HOLDING A/SNQ HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Julie Katholm Quist er styreleder.Se mere
14. september 2022Overskudd på DKK 3,8 mio.Julie Invest ApSJulie Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Julie Katholm Quist er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2022AdresseendringNQ HOLDING A/SNQ HOLDING A/S flytter til ny adresse i Grenaa. Julie Katholm Quist er styreleder.Se mere
18. mai 2022Endring i eierkretsenALU-COMP A/SJulie Katholm Quist er ikke lenger registrert som reell eier av ALU-COMP A/S.Se mere
27. oktober 2021Overskudd på DKK 3,5 mio.NQ HOLDING A/SNQ HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Julie Katholm Quist er styreleder.Se mere
21. oktober 2021Overskudd på DKK 3,8 mio.ALU-COMP A/SALU-COMP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Julie Katholm Quist eier 11,1% av virksomheten.Se mere
15. oktober 2021Overskudd på DKK 199.144 Julie Invest ApSJulie Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Julie Katholm Quist er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2020Underskudd på DKK 37.093 NQ HOLDING A/SNQ HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Julie Katholm Quist er styreleder.Se mere
1. september 2020Overskudd på DKK 2,2 mio.ALU-COMP A/SALU-COMP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Julie Katholm Quist eier 11,1% av virksomheten.Se mere
24. august 2020Overskudd på DKK 264.788 Julie Invest ApSJulie Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Julie Katholm Quist er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2020AdresseendringJulie Invest ApSJulie Invest ApS flytter til ny adresse i Grenaa. Julie Katholm Quist er medlem af ledelsen.Se mere
20. august 2020Flere forlater styretALU-COMP A/S2 medlemmer forlater styret for ALU-COMP A/S. Julie Katholm Quist eier 11,1% av virksomheten.Se mere
30. juni 2020Endring i eierkretsenALU-COMP A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av ALU-COMP A/S. Julie Katholm Quist eier fortsat 11,1% av virksomheten.Se mere
10. oktober 2019Overskudd på DKK 852.429 NQ HOLDING A/SNQ HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Julie Katholm Quist er styreleder.Se mere
3. oktober 2019Overskudd på DKK 3,0 mio.ALU-COMP A/SALU-COMP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Julie Katholm Quist eier 11,1% av virksomheten.Se mere
13. september 2019Overskudd på DKK 350.695 Julie Invest ApSJulie Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Julie Katholm Quist er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2019Ny selskapsform AnpartsselskabJulie Invest ApSJulie Invest IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Julie Invest ApS. Julie Katholm Quist er medlem af ledelsen.Se mere