8. juni 2021Julie Nielsen forlater styretDOT MARKETING ApSJulie Nielsen forlater styret for DOT MARKETING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
4. juni 2021Endring i eierkretsenDOT MARKETING ApSCasper Kandelsdorff øker sitt reelle eierskap av DOT MARKETING ApS. Julie Nielsen er medlem av styret.Se mere
21. januar 2021Thor Jespersen blir ny styrelederDOT MARKETING ApSThor Jespersen erstatter Søren Bøgesgaard Niebuhr som styreleder hos DOT MARKETING ApS etter en periode på 1 år. Julie Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. desember 2020Overskudd på DKK 84.266 DOT MARKETING ApSDOT MARKETING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Julie Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. februar 2020Julie Nielsen forlater styretFLO2R ApSJulie Nielsen forlater styret for FLO2R ApS etter en periode på 2 år.Se mere
22. november 2019Julie Nielsen forlater styretCanecto ApSJulie Nielsen forlater styret for Canecto ApS etter en periode på 3 år.Se mere
21. november 2019Overskudd på DKK 212.890 DOT MARKETING ApSDOT MARKETING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Julie Nielsen er medlem av styret.Se mere
13. november 2019Søren Bøgesgaard Niebuhr blir ny styrelederDOT MARKETING ApSSøren Bøgesgaard Niebuhr erstatter Henning Nørgaard Klausen som styreleder hos DOT MARKETING ApS etter en periode på 2 år. Julie Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. november 2019Julie Nielsen forlater styretPesitho Holding ApSJulie Nielsen forlater styret for Pesitho Holding ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
17. oktober 2019Endring i eierkretsenPesitho Holding ApS3 nye personer registrert som reelle eier av Pesitho Holding ApS. Julie Nielsen er medlem av styret.Se mere
13. september 2019Underskudd på DKK 4,0 mio.Canecto ApSCanecto ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2018 til 31. mars. Julie Nielsen er medlem av styret.Se mere
4. september 2019AdresseendringCanecto ApSCanecto ApS flytter fra København Ø til Virum. Julie Nielsen er medlem av styret.Se mere
18. juli 2019AdresseendringPesitho Holding ApSPesitho Holding ApS flytter til ny adresse i Herning. Julie Nielsen er medlem av styret.Se mere
19. juni 2019Underskudd på DKK 431.779 FLO2R ApSFLO2R ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 31. desember 2018. Julie Nielsen er medlem av styret.Se mere
9. mai 2019Julie Nielsen forlater styretPesitho ApSJulie Nielsen forlater styret for Pesitho ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
9. mai 2019Julie Nielsen blir med i styretPesitho Holding ApSJulie Nielsen blir med i styret for Pesitho Holding ApS.Se mere
9. mai 2019Endring i eierkretsenPesitho Holding ApSThorben Gonzalez Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Pesitho Holding ApS. Julie Nielsen er medlem av styret.Se mere
9. mai 2019Ny selskapsform AnpartsselskabPesitho Holding ApSPesitho Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Pesitho Holding ApS. Julie Nielsen er medlem av styret.Se mere
11. april 2019AdresseendringCanecto ApSCanecto ApS flytter fra Kgs. Lyngby til København Ø. Julie Nielsen er medlem av styret.Se mere
13. mars 2019Jørgen Gosvig blir med i styretSensorA ApSJørgen Gosvig erstatter Julie Nielsen i styret for SensorA ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere