4. juliOverskudd på DKK 914.207 Svanelundskrogen ApSSvanelundskrogen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. June Maria Stevn eier 50% av virksomheten.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 381.251 STEVN EQUISTRIAN ApSSTEVN EQUISTRIAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. June Maria Stevn er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 143.764 Havnehuset Ebeltoft ApSHavnehuset Ebeltoft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. June Maria Stevn er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniOverskudd på DKK 1,6 mio.Valora Holding ApSValora Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. June Maria Stevn er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniUnderskudd på DKK 108.768 Havskum Ebeltoft ApSHavskum Ebeltoft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. June Maria Stevn eier 50% av virksomheten.Se mere
7. juniOverskudd på DKK 3,1 mio.Bongusta ApSBongusta ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. June Maria Stevn er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai · vores-faarup.dkNye virksomheder i Fårup i sidste månedRøg & Damp ApS tilhører branchen Udlejning af erhvervsejendomme og er ejet af June Maria Stevn og Mikael Toftebjerg Stevn. Les artikkel
11. aprilStiftelseRøg & Damp ApSRøg & Damp ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. June Maria Stevn eier 50% av virksomheten.Se mere
21. februarSille Sofie Pedersen blir med i styretBongusta ApSSille Sofie Pedersen erstatter Lisbeth Kirkegaard Jensen i styret for Bongusta ApS etter en periode på 3 år. June Maria Stevn er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2023AdresseendringSTEVN EQUISTRIAN ApSSTEVN EQUISTRIAN ApS flytter til ny adresse i Ebeltoft. June Maria Stevn er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2023Underskudd på DKK 5.208 Havnehuset Ebeltoft ApSHavnehuset Ebeltoft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. June Maria Stevn er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2023Overskudd på DKK 319.822 Svanelundskrogen ApSSvanelundskrogen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. June Maria Stevn eier 50% av virksomheten.Se mere
14. juli 2023Underskudd på DKK 802.751 STEVN EQUISTRIAN ApSSTEVN EQUISTRIAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. June Maria Stevn er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2023Overskudd på DKK 192.136 Havskum Ebeltoft ApSHavskum Ebeltoft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. June Maria Stevn eier 50% av virksomheten.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.Valora Holding ApSValora Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. June Maria Stevn er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2023Overskudd på DKK 2,5 mio.Bongusta ApSBongusta ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. juli 2021 til 31. desember 2022. June Maria Stevn er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2022AdresseendringHavskum Ebeltoft ApSHavskum Ebeltoft ApS flytter til ny adresse i Fårup. June Maria Stevn eier 50% av virksomheten.Se mere
19. oktober 2022AdresseendringHavnehuset Ebeltoft ApSHavnehuset Ebeltoft ApS flytter til ny adresse i Fårup. June Maria Stevn er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2022AdresseendringSvanelundskrogen ApSSvanelundskrogen ApS flytter til ny adresse i Fårup. June Maria Stevn eier 50% av virksomheten.Se mere
13. oktober 2022Underskudd på DKK 9.000 Valora Holding ApSValora Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. mai 2021 til 31. desember 2021. June Maria Stevn er medlem af ledelsen.Se mere