8. juli 2022Jussi Joonas Tapio Holopainen forlater styretMonza HoldCo ApSJussi Joonas Tapio Holopainen forlater styret for Monza HoldCo ApS etter en periode på 3 år.Se mere
2. mai 2022Underskudd på DKK 15 mio.Monza HoldCo ApSMonza HoldCo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jussi Joonas Tapio Holopainen er medlem av styret.Se mere
3. mai 2021Underskudd på DKK 1,7 mio.Monza HoldCo ApSMonza HoldCo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jussi Joonas Tapio Holopainen er medlem av styret.Se mere
14. mai 2020Björn Arne Lindberg blir med i styretMonza HoldCo ApSBjörn Arne Lindberg blir med i styret for Monza HoldCo ApS. Jussi Joonas Tapio Holopainen er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mai 2020Underskudd på DKK 730.000 Monza HoldCo ApSMonza HoldCo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jussi Joonas Tapio Holopainen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2019Jussi Joonas Tapio Holopainen blir med i styretMonza HoldCo ApSJussi Joonas Tapio Holopainen erstatter Tiyam Afshari i styret for Monza HoldCo ApS etter en periode på 1 år.Se mere