22. desember 2008Jutta Schneider forlater ledelsenCOMBI EJENDOMME ApSJutta Schneider forlater ledelsen for COMBI EJENDOMME ApS etter en periode på 6 år.Se mere
22. desember 2008Jutta Schneider forlater ledelsenCOMBI HOLDING ApSJutta Schneider forlater ledelsen for COMBI HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
14. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortCOMBI EJENDOMME ApSCOMBI EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jutta Schneider er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortCOMBI HOLDING ApSCOMBI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jutta Schneider er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortCOMBI HOLDING ApSCOMBI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jutta Schneider er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortCOMBI EJENDOMME ApSCOMBI EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jutta Schneider er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortCOMBI EJENDOMME ApSCOMBI EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jutta Schneider er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortCOMBI HOLDING ApSCOMBI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jutta Schneider er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortCOMBI HOLDING ApSCOMBI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jutta Schneider er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortCOMBI EJENDOMME ApSCOMBI EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jutta Schneider er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortCOMBI EJENDOMME ApSCOMBI EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. januar 2003 til 31. desember 2003. Jutta Schneider er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortCOMBI HOLDING ApSCOMBI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jutta Schneider er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortCOMBI HOLDING ApSCOMBI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. oktober 2002 til 31. desember 2002. Jutta Schneider er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2003StiftelseCOMBI EJENDOMME ApSCOMBI EJENDOMME ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Jutta Schneider er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2002StiftelseCOMBI HOLDING ApSCOMBI HOLDING ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jutta Schneider er medlem af ledelsen.Se mere