3. november 2009Jytte Johansen forlater styretA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERJytte Johansen forlater styret for A/S AGEDRUP MURER OG TØMRER etter en periode på 14 år.Se mere
27. august 2009Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERTidligere status: Normal. Jytte Johansen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERA/S AGEDRUP MURER OG TØMRER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jytte Johansen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERTidligere bransje: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Jytte Johansen er medlem av styret.Se mere
25. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERA/S AGEDRUP MURER OG TØMRER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jytte Johansen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERA/S AGEDRUP MURER OG TØMRER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jytte Johansen er medlem av styret.Se mere
7. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERA/S AGEDRUP MURER OG TØMRER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jytte Johansen er medlem av styret.Se mere
28. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERA/S AGEDRUP MURER OG TØMRER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jytte Johansen er medlem av styret.Se mere
10. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERA/S AGEDRUP MURER OG TØMRER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jytte Johansen er medlem av styret.Se mere
10. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERA/S AGEDRUP MURER OG TØMRER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jytte Johansen er medlem av styret.Se mere
9. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERA/S AGEDRUP MURER OG TØMRER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jytte Johansen er medlem av styret.Se mere
10. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERA/S AGEDRUP MURER OG TØMRER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jytte Johansen er medlem av styret.Se mere
3. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERA/S AGEDRUP MURER OG TØMRER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jytte Johansen er medlem av styret.Se mere
28. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERA/S AGEDRUP MURER OG TØMRER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jytte Johansen er medlem av styret.Se mere
30. april 1998Preben Uhrbak blir med i styretA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERPreben Uhrbak blir med i styret for A/S AGEDRUP MURER OG TØMRER. Jytte Johansen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERA/S AGEDRUP MURER OG TØMRER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jytte Johansen er medlem av styret.Se mere
5. januar 1996StiftelseA/S AGEDRUP MURER OG TØMRERA/S AGEDRUP MURER OG TØMRER stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Jytte Johansen er medlem av styret.Se mere