30. desember 2021Jytte Kvartborg forlater ledelsenKALINK HOLDING ApSJytte Kvartborg forlater ledelsen for KALINK HOLDING ApS etter en periode på 16 år.Se mere
30. desember 2021Jytte Kvartborg forlater ledelsenKALINK ApSJytte Kvartborg forlater ledelsen for KALINK ApS etter en periode på 16 år.Se mere
20. mars 2021Overskudd på DKK 12.962 KALINK ApSKALINK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jytte Kvartborg er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2021Overskudd på DKK 752.999 KALINK HOLDING ApSKALINK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jytte Kvartborg er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2020Overskudd på DKK 39 KALINK ApSKALINK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jytte Kvartborg er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2020Overskudd på DKK 486.198 KALINK HOLDING ApSKALINK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jytte Kvartborg er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 2019Overskudd på DKK 29.748 KALINK ApSKALINK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jytte Kvartborg er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 2019Overskudd på DKK 580.325 KALINK HOLDING ApSKALINK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jytte Kvartborg er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2018Overskudd på DKK 766.722 KALINK HOLDING ApSKALINK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jytte Kvartborg er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2018Overskudd på DKK 26.544 KALINK ApSKALINK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jytte Kvartborg er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2018Jytte Kvartborg forlater styretKaLinks A/SJytte Kvartborg forlater styret for KaLinks A/S etter en periode på 13 år.Se mere
29. juni 2017Nytt navn: KaLinks A/SDECOMIND A/SDECOMIND A/S skifter navn til KaLinks A/S. Jytte Kvartborg er medlem av styret.Se mere
26. mai 2017Overskudd på DKK 715.124 KALINK HOLDING ApSKALINK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jytte Kvartborg er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2017Underskudd på DKK 35.878 DECOMIND A/SDECOMIND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jytte Kvartborg er medlem av styret.Se mere
26. mai 2017Overskudd på DKK 17.172 KALINK ApSKALINK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jytte Kvartborg er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2017Frederik Kvartborg Albertsen blir med i styretDECOMIND A/SFrederik Kvartborg Albertsen erstatter Vagn Møller Albertsen i styret for DECOMIND A/S etter en periode på 19 år. Jytte Kvartborg er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juni 2016Overskudd på DKK 39.141 KALINK HOLDING ApSKALINK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jytte Kvartborg er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2016Overskudd på DKK 52.251 DECOMIND A/SDECOMIND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jytte Kvartborg er medlem av styret.Se mere
1. juni 2016Underskudd på DKK 72.296 KALINK ApSKALINK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jytte Kvartborg er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2015Underskudd på DKK 26.790 KALINK HOLDING ApSKALINK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jytte Kvartborg er medlem af ledelsen.Se mere