12. mars 2002Jytte Preuthun forlater styretKARL O. SKOV A/SJytte Preuthun forlater styret for KARL O. SKOV A/S etter en periode på 19 år.Se mere
25. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortKARL O. SKOV A/SKARL O. SKOV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jytte Preuthun er medlem av styret.Se mere
27. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortKARL O. SKOV A/SKARL O. SKOV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jytte Preuthun er medlem av styret.Se mere
14. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortKARL O. SKOV A/SKARL O. SKOV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jytte Preuthun er medlem av styret.Se mere
1. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortKARL O. SKOV A/SKARL O. SKOV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jytte Preuthun er medlem av styret.Se mere
23. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortKARL O. SKOV A/SKARL O. SKOV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jytte Preuthun er medlem av styret.Se mere
10. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortKARL O. SKOV A/SKARL O. SKOV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Jytte Preuthun er medlem av styret.Se mere
14. mai 1992Henrik Nørkær Hansen forlater styretKARL O. SKOV A/SHenrik Nørkær Hansen forlater styret for KARL O. SKOV A/S etter en periode på 9 år. Jytte Preuthun er fortsatt styremedlem.Se mere
4. april 1990Leif Lauritsen forlater styretKARL O. SKOV A/SLeif Lauritsen forlater styret for KARL O. SKOV A/S etter en periode på 7 år. Jytte Preuthun er fortsatt styremedlem.Se mere
28. juni 1983StiftelseKARL O. SKOV A/SKARL O. SKOV A/S stiftes i bransjen detailhandel med biler. Jytte Preuthun er medlem av styret.Se mere