26. februar 2016Jörgen Lindqvist forlater styretBOXON A/SJörgen Lindqvist forlater styret for BOXON A/S etter en periode på 2 år.Se mere
4. juni 2015Underskudd på DKK 2,3 mio.BOXON A/SBOXON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jörgen Lindqvist er medlem av styret.Se mere
10. juli 2014AdresseendringBOXON A/SBOXON A/S flytter fra Kvistgård til Glostrup. Jörgen Lindqvist er medlem av styret.Se mere
29. mai 2014Underskudd på DKK 3,0 mio.BOXON A/SBOXON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jörgen Lindqvist er medlem av styret.Se mere
22. april 2014Jörgen Lindqvist blir med i styretBOXON A/SJörgen Lindqvist erstatter Sven Helmer Knutsson i styret for BOXON A/S etter en periode på 2 år.Se mere