11. juliOverskudd på DKK 310.131 By Komi ApSBy Komi ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Antero Komi eier 50% av virksomheten.Se mere
10. juliOverskudd på DKK 4,0 mio.KOMI CONTRACTOR SUPPLY ApSKOMI CONTRACTOR SUPPLY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Antero Komi er medlem af ledelsen.Se mere
10. juliOverskudd på DKK 4,8 mio.KCS HOLDING ApSKCS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Antero Komi er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2023Overskudd på DKK 3,4 mio.KOMI CONTRACTOR SUPPLY ApSKOMI CONTRACTOR SUPPLY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Antero Komi er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2023Overskudd på DKK 2,8 mio.KCS HOLDING ApSKCS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Antero Komi er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 295.183 By Komi ApSBy Komi ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Antero Komi eier 50% av virksomheten.Se mere
26. juli 2022Underskudd på DKK 127.458 By Komi ApSBy Komi ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. november 2020 til 31. desember 2021. Jørgen Antero Komi eier 50% av virksomheten.Se mere
20. juli 2022Overskudd på DKK 729.764 KOMI CONTRACTOR SUPPLY ApSKOMI CONTRACTOR SUPPLY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Antero Komi er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2022Overskudd på DKK 898.206 KCS HOLDING ApSKCS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Antero Komi er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2021Overskudd på DKK 1,7 mio.KCS HOLDING ApSKCS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Antero Komi er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2021Overskudd på DKK 1,7 mio.KOMI CONTRACTOR SUPPLY ApSKOMI CONTRACTOR SUPPLY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Antero Komi er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2021AdresseendringBy Komi ApSBy Komi ApS flytter fra København S til Hellerup. Jørgen Antero Komi eier 50% av virksomheten.Se mere
9. november 2020StiftelseBy Komi ApSBy Komi ApS stiftes i bransjen andre personlige serviceydelser i.a.n. Jørgen Antero Komi eier 50% av virksomheten.Se mere
5. oktober 2020Overskudd på DKK 335.292 KOMI CONTRACTOR SUPPLY ApSKOMI CONTRACTOR SUPPLY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jørgen Antero Komi er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2020Overskudd på DKK 321.479 KCS HOLDING ApSKCS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jørgen Antero Komi er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 957.798 KOMI CONTRACTOR SUPPLY ApSKOMI CONTRACTOR SUPPLY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jørgen Antero Komi er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 933.173 KCS HOLDING ApSKCS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jørgen Antero Komi er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2018Overskudd på DKK 1,4 mio.KCS HOLDING ApSKCS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jørgen Antero Komi er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2018Overskudd på DKK 1,4 mio.KOMI CONTRACTOR SUPPLY ApSKOMI CONTRACTOR SUPPLY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jørgen Antero Komi er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2017Underskudd på DKK 1,0 mio.KOMI CONTRACTOR SUPPLY ApSKOMI CONTRACTOR SUPPLY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jørgen Antero Komi er medlem af ledelsen.Se mere